SITEPRO SA - EXTINGUIDA
Provincia Madrid
Razón Social SITEPRO SA
CIF A81785271
Actividad Perforaciones y sondeos
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE SITEPRO SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE SITEPRO SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Casado Ortega Rafael | Presidente | 18/12/2014 | 07/09/2015 |
Casado Ortega Rafael | Consejero Delegado | 18/12/2014 | 07/09/2015 |
Casado Ortega Rafael | Consejero | 18/12/2014 | 07/09/2015 |
Garcia Perez Jose Maria | Secretario | 18/12/2014 | 07/09/2015 |
Garcia Perez Jose Maria | Consejero | 18/12/2014 | 07/09/2015 |
Garcia Perez Jose Maria | Apoderado | 07/08/2009 | 07/09/2015 |
Retuerto Mediavilla Julio | Consejero | 18/12/2014 | 07/09/2015 |
Casado Ortega Rafael | Consejero Delegado Solidario | 30/07/2012 | 18/12/2014 |
Casado Ortega Rafael | Presidente | 30/07/2012 | 18/12/2014 |
Casado Ortega Rafael | Consejero | 30/07/2012 | 18/12/2014 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE SITEPRO SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26309 , F 206, S 8, H M 196269, I/A 17 (07/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-177-28
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26309 , F 206, S 8, H M 196269, I/A 17 (07/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-177-28
Consejero Delegado
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26309 , F 206, S 8, H M 196269, I/A 17 (07/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-177-28
Consejero Delegado
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26309 , F 205, S 8, H M 196269, I/A 16 (18/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-248-28
Consejero Delegado Solidario
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26309 , F 205, S 8, H M 196269, I/A 16 (18/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-248-28
Consejero Delegado Solidario
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26309 , F 205, S 8, H M 196269, I/A 15 (30/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-152-28
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26309 , F 205, S 8, H M 196269, I/A 14 (22/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-46-28
Consejero Delegado Solidario
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26309 , F 205, S 8, H M 196269, I/A 14 (22/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-46-28
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/07/2011)
CVE: BORME-B-2011-150-28
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/07/2010)
CVE: BORME-B-2010-150-28