SISTEMATICA INVERSORA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Ptda Forqueta, 171
Código Postal 46119
Municipio Nàquera/Náquera
Provincia Valencia
Mapa Ver Mapa
Razón Social SISTEMATICA INVERSORA SL
CIF B98413073
Capital Social 3000.0 Euros
Actividad Actividades de traducción e interpretación
Fecha de Constitución 23/01/2012
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único Lavernia Sanchiz Federico Jose
Propietario Lavernia Sanchiz Federico Jose
VINCULACIONES DE SISTEMATICA INVERSORA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE SISTEMATICA INVERSORA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Lavernia Sanchiz Federico Jose | Administrador Unico | 09/05/2022 | 09/05/2022 |
Lavernia Sanchiz Federico Jose | Socio Unico | 18/09/2020 | 09/05/2022 |
Lavernia Sanchiz Federico Jose | Administrador Unico | 11/01/2019 | 09/05/2022 |
Mainou Montllor Helena | Administrador Unico | 15/10/2013 | 11/01/2019 |
Echegaray Goyeneche Ignacio | Administrador Unico | 17/01/2013 | 15/10/2013 |
Cerda Sanjuan Ramon | Administrador Unico | 16/02/2012 | 17/01/2013 |
ACTOS BORME DE SISTEMATICA INVERSORA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9572, L 6854, F 137, S 8, H V 151978, I/A 6 (09/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-92-46
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9572, L 6854, F 137, S 8, H V 151978, I/A 6 (09/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-92-46
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9572, L 6854, F 137, S 8, H V 151978, I/A 6 (09/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-92-46
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9572, L 6854, F 137, S 8, H V 151978, I/A 6 (09/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-92-46
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9572, L 6854, F 136, S 8, H V 151978, I/A 5 (18/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-187-46
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9572, L 6854, F 136, S 8, H V 151978, I/A 4 (11/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-12-46
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9572, L 6854, F 136, S 8, H V 151978, I/A 4 (11/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-12-46
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9572, L 6854, F 136, S 8, H V 151978, I/A 3 (15/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-202-46
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9572, L 6854, F 136, S 8, H V 151978, I/A 3 (15/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-202-46
- La intermediacion y explotación de fincas rústicas. La actividad agrícola,ganadera, forestal y cinegética.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9572, L 6854, F 136, S 8, H V 151978, I/A 2 (17/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-16-46