SISTEMAS Y SOPORTES SA - EXTINGUIDA
Dirección social CL GASPAR FABREGAS I ROSES,88-90
Código Postal 08950
Municipio Esplugues de Llobregat
Provincia Barcelona
Razón Social SISTEMAS Y SOPORTES SA
CIF A59062497
Actividad Reparación de ordenadores y equipos periféricos
Órgano Administración Administradores mancomunados
VINCULACIONES DE SISTEMAS Y SOPORTES SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE SISTEMAS Y SOPORTES SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Rafols Vives Roser | Administrador Concursal | 12/11/2014 | 03/03/2015 |
Pujola Gargallo Pau | Administrador Mancomunado | 13/01/2011 | 12/11/2014 |
Ricart De Mesones Albert | Administrador Mancomunado | 13/01/2011 | 12/11/2014 |
INTEGRAL COSTUMER RELATIONSHIP MANAGEMENT SL | Administrador Unico | 28/05/2010 | 13/01/2011 |
Ricart De Mesones Albert | REPR.143 RRM | 28/05/2010 | 13/01/2011 |
Garcia Fuentes Juan Luis | Administrador Unico | 28/05/2010 |
ACTOS BORME DE SISTEMAS Y SOPORTES SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42317 , F 181, S 8, H B 54682, I/A 15 (03/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-46-08
- JUZGADO MERCANTIL 1 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 43/2013, AUTO FIRME DE FECHA 03/02/2015,POR LA QUE SE ACUERDA LA CONCLUSION DEL CONCURSO DE LA SOCIEDAD
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42317 , F 181, S 8, H B 54682, I/A 15 (03/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-46-08
- Judicial
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42317 , F 181, S 8, H B 54682, I/A 14 (12/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-221-08
- JUZGADO MERCANTIL 1 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO ABREVIADO DE CONCURSO VOLUNTARIO 43/2013, AUTO FIRME DE FECHA 04/02/2013, DECLARACION DE CONCURSO VOLUNTARIO Y APERTURA DE LA FASE DE LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42317 , F 181, S 8, H B 54682, I/A 14 (12/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-221-08
Administrador Concursal
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42317 , F 181, S 8, H B 54682, I/A 14 (12/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-221-08
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42317 , F 181, S 8, H B 54682, I/A 14 (12/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-221-08
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-191-08
- Otras modificaciones estatutarias: ARTS.16 Y 28.- CAMBIO DE REGIMEN ADMINISTRATIVO. MODIFICACION DEL PLAZO DE DURACION DEL CARGO DE ADMINISTRADOR
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11198 , F 53, S 8, H B 54682, I/A 13 (13/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-15-08
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11198 , F 53, S 8, H B 54682, I/A 13 (13/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-15-08
Administrador Unico
REPR.143 RRM
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11198 , F 53, S 8, H B 54682, I/A 13 (13/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-15-08