SISTEMAS REVERS SL - EXTINGUIDA
Dirección social C/ IRULE, EDIFICIO BELASCO - PABELLONES 66-67-68
Municipio Irun
Provincia Gipuzkoa
Razón Social SISTEMAS REVERS SL
CIF B20041521
Actividad Fabricación de muebles de oficina y de establecimientos comerciales
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE SISTEMAS REVERS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE SISTEMAS REVERS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Lasalde Virto Iñaki Premin | Liquidador Mancomunado | 24/08/2023 | 24/08/2023 |
Lasalde Virto Iñaki Premin | Administrador Solidario | 14/01/2013 | 24/08/2023 |
Lasalde Virto Miren Iosune | Liquidador Mancomunado | 24/08/2023 | 24/08/2023 |
Lasalde Virto Miren Iosune | Administrador Solidario | 14/01/2013 | 24/08/2023 |
Lasalde Echeverria Manuel | Administrador Unico | 14/01/2013 |
ACTOS BORME DE SISTEMAS REVERS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1290 , F 52, S 8, H SS 5791, I/A 9 (24/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-167-20
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1290 , F 52, S 8, H SS 5791, I/A 9 (24/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-167-20
Liquidador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1290 , F 52, S 8, H SS 5791, I/A 9 (24/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-167-20
Administrador Solidario
Liquidador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1290 , F 52, S 8, H SS 5791, I/A 9 (24/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-167-20
- C/ IRULE, EDIFICIO BELASCO - PABELLONES 66-67-68 (IRUN)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1290 , F 52, S 8, H SS 5791, I/A 8 (15/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-244-20
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Administradores solidarios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1290 , F 51, S 8, H SS 5791, I/A 7 (14/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-13-20
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1290 , F 51, S 8, H SS 5791, I/A 7 (14/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-13-20
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1290 , F 51, S 8, H SS 5791, I/A 7 (14/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-13-20
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1290 , F 51, S 8, H SS 5791, I/A 7 (14/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-13-20
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-161-20