SISTEMAS OFIMATICOS Y TELEMATICOS SL - EXTINGUIDA
Municipio Dos Hermanas
Provincia Sevilla
Razón Social SISTEMAS OFIMATICOS Y TELEMATICOS SL
CIF B41793548
Actividad Otros servicios relacionados con las tecnologías de la información y la informática
Propietario ARYSE INFRAESTRUCTURAS SL
VINCULACIONES DE SISTEMAS OFIMATICOS Y TELEMATICOS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE SISTEMAS OFIMATICOS Y TELEMATICOS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ARYSE INFRAESTRUCTURAS SL | Socio Unico | 12/12/2016 | 31/07/2017 |
Molina Santos Maria Del Pilar | Apoderado Solidario | 21/06/2016 | 31/07/2017 |
ACTOS BORME DE SISTEMAS OFIMATICOS Y TELEMATICOS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2374 , F 5, S 8, H SE 26970, I/A 5 (31/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-152-41
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2374 , F 5, S 8, H SE 26970, I/A 5 (31/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-152-41
- EXTENDIDA CON FECHA 6 DE JULIO E 2017, NOTA DE CIERRE PROVISIONAL A QUE SE REFIERE EL ARTICULO 231 DEL r.R.m., POR HAABER SIDO ABSORBIDA LA COMPAÑIA, POR LA DOMICILIADA EN MADRID, DENOMINADA " ARYESE INFRAESTRUCTURAS, S.L."
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2374 , F 5, S 8, H SE 26970, I/A 4 B (06/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-133-41
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2374 , F 5, S 8, H SE 26970, I/A 4 (12/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-240-41
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2374 , F 5, S 8, H SE 26970, I/A 3 (21/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-124-41
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2011)
CVE: BORME-B-2011-177-41
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2010)
CVE: BORME-B-2010-189-41
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2009)
CVE: BORME-B-2009-172-41