SISTEMAS INTEGRALES VENTA DE ENTRADAS SL
Dirección social BARDA La Esperanza, 115
Código Postal 41320
Municipio Cantillana
Provincia Sevilla
Razón Social SISTEMAS INTEGRALES VENTA DE ENTRADAS SL
CIF B91400739
Actividad Otros servicios relacionados con las tecnologías de la información y la informática
Teléfono 95 564 56 99
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE SISTEMAS INTEGRALES VENTA DE ENTRADAS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE SISTEMAS INTEGRALES VENTA DE ENTRADAS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Heredia Gallardo Juan Manuel | Administrador Unico | 02/12/2009 | 04/04/2022 |
Heredia Gallardo Juan Manuel | Administrador Mancomunado | 18/11/2009 | 02/12/2009 |
Ortiz De Galisteo Garcia Jose Ignacio | Administrador Mancomunado | 18/11/2009 | 02/12/2009 |
Ortiz De Galisteo Garcia Jose Ignacio | Administrador Unico | 18/11/2009 |
ACTOS BORME DE SISTEMAS INTEGRALES VENTA DE ENTRADAS SL
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4019 , F 23, S 8, H SE 59259, I/A 4 (04/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-71-41
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2011)
CVE: BORME-B-2011-177-41
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2010)
CVE: BORME-B-2010-181-41
- BARDA DE LA ESPERANZA 115 (CANTILLANA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4019 , F 23, S 8, H SE 59259, I/A 3 (02/12/2009)
CVE: BORME-A-2009-241-41
- Cambio del Organo de Administración: Administradores mancomunados a Administrador único
- Otras modificaciones estatutarias: Artículo de los estatutos: MODIFICADO EL ARTICULO 4º DE LOS ESTATUTOS SOCIALES.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4019 , F 23, S 8, H SE 59259, I/A 3 (02/12/2009)
CVE: BORME-A-2009-241-41
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4019 , F 23, S 8, H SE 59259, I/A 3 (02/12/2009)
CVE: BORME-A-2009-241-41
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4019 , F 23, S 8, H SE 59259, I/A 3 (02/12/2009)
CVE: BORME-A-2009-241-41
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/11/2009)
CVE: BORME-B-2009-238-41
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Administradores mancomunados
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4019 , F 22, S 8, H SE 59259, I/A 2 (18/11/2009)
CVE: BORME-A-2009-228-41
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4019 , F 22, S 8, H SE 59259, I/A 2 (18/11/2009)
CVE: BORME-A-2009-228-41