SISTEMAS INTEGRADOS DUNCAN SL - EXTINGUIDA
Dirección social AVDA Sancho El Fuerte / Antso Azkarraren Etorbidea, 69
Municipio Pamplona/Iruña
Provincia Navarra
Razón Social SISTEMAS INTEGRADOS DUNCAN SL
CIF B84043264
Capital Social 3341.1 Euros
Actividad Actividades de programación informática
Fecha de Constitución 29/06/2004
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE SISTEMAS INTEGRADOS DUNCAN SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE SISTEMAS INTEGRADOS DUNCAN SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Hernandez Vega Jose Daniel | Administrador Unico | 12/07/2016 | 20/04/2018 |
Zuñiga Ascunce Gonzalo | Liquidador Unico | 20/04/2018 | 20/04/2018 |
Burutaran Usandizaga Tomas | Administrador Unico | 12/08/2015 | 12/07/2016 |
Zuñiga Ascunce Gonzalo | Administrador Unico | 19/08/2011 | 12/08/2015 |
Lerma Millan Francisco Javier | Administrador Unico | 19/08/2011 |
ACTOS BORME DE SISTEMAS INTEGRADOS DUNCAN SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1143 , F 91, S 8, H NA 22919, I/A 7 (20/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-83-31
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1143 , F 91, S 8, H NA 22919, I/A 7 (20/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-83-31
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1143 , F 91, S 8, H NA 22919, I/A 7 (20/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-83-31
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1143 , F 91, S 8, H NA 22919, I/A 7 (20/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-83-31
Administrador Unico
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1143 , F 91, S 8, H NA 22919, I/A 7 (20/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-83-31
- C/ SANCHO EL FUERTE 69 2º C (PAMPLONA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1143 , F 91, S 8, H NA 22919, I/A 6 (12/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-143-31
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1143 , F 91, S 8, H NA 22919, I/A 6 (12/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-143-31
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1143 , F 91, S 8, H NA 22919, I/A 6 (12/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-143-31
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1143 , F 91, S 8, H NA 22919, I/A 5 (12/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-159-31
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1143 , F 91, S 8, H NA 22919, I/A 5 (12/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-159-31