SISTEMAS ELECTRICOS INTEGRADOS DE GALICIA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Rua Vazquez de Parga, 163
Código Postal 15100
Municipio Carballo
Provincia A Coruña
Mapa Ver Mapa
Razón Social SISTEMAS ELECTRICOS INTEGRADOS DE GALICIA SL
CIF B70199922
Capital Social 16010.0 Euros
Actividad Instalaciones eléctricas
Fecha de Constitución 04/03/2009
Órgano Administración Administrador único
Propietario Periscal Barca Manuel
VINCULACIONES DE SISTEMAS ELECTRICOS INTEGRADOS DE GALICIA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE SISTEMAS ELECTRICOS INTEGRADOS DE GALICIA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Periscal Barca Manuel | Liquidador | 27/11/2019 | 27/11/2019 |
Periscal Barca Manuel | Socio Unico | 27/04/2009 | 27/11/2019 |
Periscal Julien Maria Veronica | Liquidador | 27/11/2019 | 27/11/2019 |
Periscal Julien Veronica | Administrador Unico | 29/11/2012 | 27/11/2019 |
Periscal Barca Jose Antonio | Administrador Unico | 29/11/2012 | 29/11/2012 |
Periscal Barca Manuel | Administrador Unico | 27/04/2009 | 29/11/2012 |
ACTOS BORME DE SISTEMAS ELECTRICOS INTEGRADOS DE GALICIA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3353 , F 188, S 8, H C 44864, I/A 6 (27/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-234-15
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3353 , F 188, S 8, H C 44864, I/A 6 (27/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-234-15
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3353 , F 188, S 8, H C 44864, I/A 6 (27/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-234-15
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3353 , F 188, S 8, H C 44864, I/A 6 (27/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-234-15
- Otras modificaciones estatutarias: Artículo de los estatutos: 6. Capital.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3353 , F 188, S 8, H C 44864, I/A 5 (14/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-37-15
Capital Anterior: | 3.010,00 | Euros |
Aumento de capital: | 13.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 16.010,00 | Euros |
Porcentaje: | 431,89 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3353 , F 188, S 8, H C 44864, I/A 5 (14/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-37-15
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3353 , F 187, S 8, H C 44864, I/A 4 (29/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-235-15
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3353 , F 187, S 8, H C 44864, I/A 4 (29/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-235-15
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3353 , F 187, S 8, H C 44864, I/A 3 (29/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-235-15
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3353 , F 187, S 8, H C 44864, I/A 3 (29/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-235-15