SISTEMAS DE OFICINA DE BALEARES SA - EXTINGUIDA
Municipio Palma
Provincia Illes Balears
Razón Social SISTEMAS DE OFICINA DE BALEARES SA
CIF A07047285
Actividad Otro comercio al por menor en establecimientos no especializados
Página Web www.canon.es
Órgano Administración Administrador único
Propietario CANON ESPAÑA SA
VINCULACIONES DE SISTEMAS DE OFICINA DE BALEARES SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE SISTEMAS DE OFICINA DE BALEARES SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CANON ESPAÑA SA | Socio Unico | 04/06/2012 | 03/01/2013 |
CANON ESPAÑA SA | Administrador Unico | 27/08/2010 | 03/01/2013 |
CANON ESPAÑA SA | Socio único | 03/01/2013 | |
Crespo Carrascosa Jose Enrique | Apoderado | 03/01/2013 | |
ERNST & YOUNG SL | Auditor | 27/02/2009 | 03/01/2013 |
Hoyas Cadenas Juan Andres | Apoderado Mancomunado | 03/01/2013 | |
Lopez Diaz Cesar | Apoderado | 03/01/2013 | |
Mateu Guasch Rosa Maria | Apoderado Mancomunado | 03/01/2013 | |
Mateu Guasch Rosa Maria | Apoderado | 03/01/2013 | |
Mazon Born Manuel | Apoderado Mancomunado | 03/01/2013 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE SISTEMAS DE OFICINA DE BALEARES SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1546 , F 74, S 8, H PM 6133, I/A 32 (03/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-7-07
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1546 , F 74, S 8, H PM 6133, I/A 32 (03/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-7-07
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1546 , F 74, S 8, H PM 6133, I/A 32 (03/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-7-07
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1546 , F 74, S 8, H PM 6133, I/A 32 (03/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-7-07
Administrador Unico
Director Gerente
Socio único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1546 , F 74, S 8, H PM 6133, I/A 32 (03/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-7-07
- Extensión de la nota prevista en el artículo 231 del RRM, de no existencia de obstáculos de la inscripción de la fusiónde esta Sociedad por "CANON ESPAÑA, SA", perteneciente al R.M. de Madrid, quedando cerrada la hoja provisionalmente durante 6 meses
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1546 , F 73, S 8, H PM 6133, I/A Nota m (22/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-211-07
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1546 , F 73, S 8, H PM 6133, I/A 31 (04/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-113-07
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1546 , F 73, S 8, H PM 6133, I/A 30 (13/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-18-07
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2011)
CVE: BORME-B-2011-199-07
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2010)
CVE: BORME-B-2010-208-07