SISTEMAS DE GESTION NORMALIZADA Y CONSULTING SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Siena, 30
Código Postal 28760
Municipio Tres Cantos
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social SISTEMAS DE GESTION NORMALIZADA Y CONSULTING SL
CIF B86236338
Capital Social 3050.0 Euros
Actividad Actividades de fotocopiado, preparación de documentos y otras actividades especializadas de oficina
Fecha de Constitución 08/06/2011
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE SISTEMAS DE GESTION NORMALIZADA Y CONSULTING SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE SISTEMAS DE GESTION NORMALIZADA Y CONSULTING SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Cadierno Cobos Jose Antonio | Liquidador | 20/10/2022 | 20/10/2022 |
Diez Gomez Maria Soledad | Administrador Unico | 11/10/2016 | 20/10/2022 |
Mancebo Zaforas Juan Jose | Administrador Unico | 06/09/2011 | 11/10/2016 |
Fernandez Medina Alfonso | Administrador Unico | 09/06/2011 | 06/09/2011 |
ACTOS BORME DE SISTEMAS DE GESTION NORMALIZADA Y CONSULTING SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28898 , F 137, S 8, H M 520365, I/A 4 (20/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-206-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28898 , F 137, S 8, H M 520365, I/A 4 (20/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-206-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28898 , F 137, S 8, H M 520365, I/A 4 (20/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-206-28
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28898 , F 137, S 8, H M 520365, I/A 4 (20/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-206-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28898 , F 137, S 8, H M 520365, I/A 3 (11/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-201-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28898 , F 137, S 8, H M 520365, I/A 3 (11/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-201-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28898 , F 136, S 8, H M 520365, I/A 2 (06/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-177-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28898 , F 136, S 8, H M 520365, I/A 2 (06/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-177-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28898 , F 136, S 8, H M 520365, I/A 1 (09/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-117-28
Dirección:C/ SIENA 30 (TRES CANTOS)
Comienzo de operaciones:08/06/11
Capital:3.050,00 Euros
Objeto social:PRESTACION DE SERVICIOS. ACTIVIDADES DE GESTION Y ADMINISTRACION. SERVICIOS EDUCATIVOS, SANITARIOS, DE OCIO Y ENTRETENIMIENTO
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28898 , F 136, S 8, H M 520365, I/A 1 (09/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-117-28