SIRON SL - EXTINGUIDA
Dirección social Ronda General Mitre, 126
Código Postal 08021
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social SIRON SL
CIF B58874694
Actividad Intermediarios del comercio especializados en la venta de otros productos específicos
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE SIRON SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE SIRON SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Cases Ribalta Maria Antonia | Consejero | 21/12/2010 | 24/08/2018 |
Sole Cases Carles | Secretario | 21/12/2010 | 24/08/2018 |
Sole Cases Carles | Consejero | 21/12/2010 | 24/08/2018 |
Sole Cases Carles | Consejero Delegado | 21/12/2010 | 24/08/2018 |
Sole Cases Carles | Liquidador | 24/08/2018 | 24/08/2018 |
Sole Pla Antoni | Presidente | 21/12/2010 | 24/08/2018 |
Sole Pla Antoni | Consejero | 21/12/2010 | 24/08/2018 |
Cases Ribalta Maria Antonia | Administrador Unico | 21/12/2010 |
ACTOS BORME DE SIRON SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35093 , F 37, S 8, H B 49432, I/A 13 (24/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-168-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35093 , F 37, S 8, H B 49432, I/A 13 (24/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-168-08
Consejero Delegado
Liquidador
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35093 , F 37, S 8, H B 49432, I/A 13 (24/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-168-08
- RD GENERAL MITRE Num.126 P.5 (BARCELONA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35093 , F 37, S 8, H B 49432, I/A 12 (20/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-228-08
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2011)
CVE: BORME-B-2011-205-08
- Otras modificaciones estatutarias: ART.21:DETERMINACION DEL SISTEMA RETRIBUTIVO DEL CARGO DE ADMINISTRADOR
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35093 , F 36, S 8, H B 49432, I/A 11 (21/12/2010)
CVE: BORME-A-2011-1-08
Consejero Delegado
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35093 , F 36, S 8, H B 49432, I/A 11 (21/12/2010)
CVE: BORME-A-2011-1-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35093 , F 36, S 8, H B 49432, I/A 11 (21/12/2010)
CVE: BORME-A-2011-1-08
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/07/2010)
CVE: BORME-B-2010-163-08
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2009)
CVE: BORME-B-2009-204-08