SIRIUS GESTIONES SL - EXTINGUIDA
Dirección social AVDA DE LAS AMERICAS - POL. CIAL. LOS OLIVOS, NAV
Código Postal 29130
Municipio Alhaurín de la Torre
Provincia Málaga
Razón Social SIRIUS GESTIONES SL
CIF B93292894
Capital Social 3000.0 Euros
Fecha de Constitución 13/11/2013
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE SIRIUS GESTIONES SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE SIRIUS GESTIONES SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Vitores Miguel Carlos Alberto | Administrador Unico | 28/03/2014 | 15/12/2020 |
Vitores Miguel Carlos Alberto | Liquidador | 15/12/2020 | 15/12/2020 |
Aguilar Martin Jose Francisco | Administrador Unico | 19/12/2013 | 28/03/2014 |
Arias Ortigosa Carlos | Administrador Unico | 15/11/2013 | 19/12/2013 |
ACTOS BORME DE SIRIUS GESTIONES SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5206, L 4113, F 110, S 8, H MA120623, I/A 4 (15/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-246-29
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5206, L 4113, F 110, S 8, H MA120623, I/A 4 (15/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-246-29
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5206, L 4113, F 110, S 8, H MA120623, I/A 4 (15/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-246-29
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5206, L 4113, F 110, S 8, H MA120623, I/A 4 (15/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-246-29
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5206, L 4113, F 110, S 8, H MA120623, I/A 3 (28/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-67-29
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5206, L 4113, F 110, S 8, H MA120623, I/A 3 (28/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-67-29
- Prestación de servicios. Actividades de gestión y administración. Servicios educativos, sanitarios, de ocio y entretenimiento. A efectos de determinación del objeto social, conforme a los artículos 23.b) de la Ley de Sociedades de Capital y 178 del Reglamento del Registro Mercanti
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5206, L 4113, F 109, S 8, H MA120623, I/A 2 (19/12/2013)
CVE: BORME-A-2013-249-29
- AVDA DE LAS AMERICAS - POL. CIAL. LOS OLIVOS, NAV (ALHAURIN DE LA TORRE)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5206, L 4113, F 109, S 8, H MA120623, I/A 2 (19/12/2013)
CVE: BORME-A-2013-249-29
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5206, L 4113, F 109, S 8, H MA120623, I/A 2 (19/12/2013)
CVE: BORME-A-2013-249-29
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5206, L 4113, F 109, S 8, H MA120623, I/A 2 (19/12/2013)
CVE: BORME-A-2013-249-29