SIRALT SA - EXTINGUIDA
Provincia Barcelona
Razón Social SIRALT SA
CIF A58948969
Actividad Promoción inmobiliaria
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE SIRALT SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE SIRALT SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Giralt Bertran Maria Teresa | Liquidador | 05/01/2022 | 05/01/2022 |
Giralt Bertran Maria Teresa | Administrador Unico | 10/07/2019 | 05/01/2022 |
Giralt Bertran Maria Teresa | Administrador Unico | 28/08/2014 | 10/07/2019 |
Giralt Bertran Maria Teresa | Administrador Unico | 15/12/2009 | 15/12/2009 |
Passi Vives Joaquin | Administrador | 15/12/2009 |
ACTOS BORME DE SIRALT SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10759 , F 190, S 8, H B 78999, I/A 11 (05/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-8-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10759 , F 190, S 8, H B 78999, I/A 11 (05/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-8-08
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10759 , F 190, S 8, H B 78999, I/A 11 (05/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-8-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10759 , F 189, S 8, H B 78999, I/A 10 (10/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-136-08
- SOCIEDAD UNIPERSONAL. SOCIO UNICO: MARIA TERESA GIRALT BERTRAN
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10759 , F 189, S 8, H B 78999, I/A 9 (22/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-249-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10759 , F 189, S 8, H B 78999, I/A 8 (28/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-168-08
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/05/2011)
CVE: BORME-B-2011-119-08
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/01/2010)
CVE: BORME-B-2010-32-08
Administrador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10759 , F 187, S 8, H B 78999, I/A 4 N (15/12/2009)
CVE: BORME-A-2010-3-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10759 , F 187, S 8, H B 78999, I/A 5 N (15/12/2009)
CVE: BORME-A-2010-3-08