SIQME BUSINESS DEVELOPMENT SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle de la Calendula, 93
Código Postal 28109
Municipio Alcobendas
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social SIQME BUSINESS DEVELOPMENT SL
CIF B86842739
Capital Social 3000.0 Euros
Actividad Actividades de consultoría informática
Fecha de Constitución 15/10/2013
Órgano Administración Administradores mancomunados
VINCULACIONES DE SIQME BUSINESS DEVELOPMENT SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE SIQME BUSINESS DEVELOPMENT SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Chamorro Tejero Antonio | Administrador Mancomunado | 08/01/2016 | 28/02/2017 |
Chamorro Tejero Antonio | Liquidador Solidario | 28/02/2017 | 28/02/2017 |
Herrero Rey Jorge | Administrador Mancomunado | 08/01/2016 | 28/02/2017 |
Herrero Rey Jorge | Liquidador Solidario | 28/02/2017 | 28/02/2017 |
Rebollo Urbieta Jesus | Administrador Mancomunado | 08/01/2016 | 28/02/2017 |
Herrero Rey Jorge | Administrador Unico | 25/05/2015 | 08/01/2016 |
Herrero Rey Jorge | Administrador Solidario | 22/10/2013 | 25/05/2015 |
Rodriguez Molina Alfonso | Administrador Solidario | 22/10/2013 | 25/05/2015 |
ACTOS BORME DE SIQME BUSINESS DEVELOPMENT SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31555 , F 142, S 8, H M 567879, I/A 4 (28/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-47-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31555 , F 142, S 8, H M 567879, I/A 4 (28/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-47-28
Liquidador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31555 , F 142, S 8, H M 567879, I/A 4 (28/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-47-28
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31555 , F 142, S 8, H M 567879, I/A 4 (28/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-47-28
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Administradores mancomunados
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31555 , F 142, S 8, H M 567879, I/A 3 (08/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-10-28
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31555 , F 142, S 8, H M 567879, I/A 3 (08/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-10-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31555 , F 142, S 8, H M 567879, I/A 3 (08/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-10-28
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31555 , F 141, S 8, H M 567879, I/A 2 (25/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-101-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31555 , F 141, S 8, H M 567879, I/A 2 (25/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-101-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31555 , F 141, S 8, H M 567879, I/A 2 (25/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-101-28