SIOVANN SL - EXTINGUIDA
Dirección social Av Corts Valencianes, 39
Código Postal 46015
Municipio València
Provincia Valencia
Mapa Ver Mapa
Razón Social SIOVANN SL
CIF B66888363
Capital Social 323992.0 Euros
Fecha de Constitución 11/11/2016
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE SIOVANN SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE SIOVANN SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Negra Guerrero Fernando | Liquidador Unico | 12/05/2022 | 12/05/2022 |
OBAMA DEVELOPMENT SL | Administrador Unico | 05/12/2019 | 12/05/2022 |
Miro Sans Soler Lluro Alejandro | Administrador Unico | 25/03/2019 | 05/12/2019 |
Negra Guerrero Fernando | Administrador Mancomunado | 24/11/2016 | 25/03/2019 |
Solano Rubiralta Oriol | Administrador Mancomunado | 24/11/2016 | 25/03/2019 |
ACTOS BORME DE SIOVANN SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10493, L 7774, F 99, S 8, H V 181751, I/A 8 (12/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-95-46
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10493, L 7774, F 99, S 8, H V 181751, I/A 8 (12/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-95-46
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10493, L 7774, F 99, S 8, H V 181751, I/A 8 (12/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-95-46
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10493, L 7774, F 99, S 8, H V 181751, I/A 8 (12/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-95-46
Administrador Unico
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10493, L 7774, F 99, S 8, H V 181751, I/A 8 (12/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-95-46
Capital Anterior: | 13.992,00 | Euros |
Aumento de capital: | 310.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 323.992,00 | Euros |
Porcentaje: | 2.215,55 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10493, L 7774, F 99, S 8, H V 181751, I/A 7 (12/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-95-46
- Don Fernando Negra Guerrero con DNI/NIF número 46.137.392-J ha sido designado persona física representante de la entidad "OBAMA DEVELOPMENT SL" que ha sido nombrada administradora única de la sociedad de ésta hoja
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10493, L 7774, F 98, S 8, H V 181751, I/A 6 (05/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-239-46
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10493, L 7774, F 98, S 8, H V 181751, I/A 6 (05/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-239-46
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10493, L 7774, F 98, S 8, H V 181751, I/A 6 (05/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-239-46
Capital Anterior: | 12.720,00 | Euros |
Aumento de capital: | 1.272,00 | Euros |
Capital Actual: | 13.992,00 | Euros |
Porcentaje: | 10,00 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10493, L 7774, F 98, S 8, H V 181751, I/A 5 (05/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-239-46