SINTERTAL SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Baldrich, 22
Municipio Terrassa
Provincia Barcelona
Razón Social SINTERTAL SL
CIF B62516083
Actividad Promoción inmobiliaria
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE SINTERTAL SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE SINTERTAL SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Garcia Quibus Luis Manuel | Administrador Solidario | 15/10/2009 | 11/04/2013 |
Vila Mateu Montserrat | Administrador Solidario | 15/10/2009 | 11/04/2013 |
ACTOS BORME DE SINTERTAL SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33478 , F 210, S 8, H B 227908, I/A 8 (11/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-73-08
- DECLARACION DE CAMBIO DE SOCIO UNICO.NUEVO SOCIO UNICO:INVIL SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33478 , F 210, S 8, H B 227908, I/A 7 (22/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-45-08
- DECLARACION DE UNIPERSONALIDAD.SOCIO UNICO:MONTSERRAT VILA MATEU
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33478 , F 210, S 8, H B 227908, I/A 6 (22/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-45-08
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2011)
CVE: BORME-B-2011-212-08
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/12/2010)
CVE: BORME-B-2011-13-08
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2009)
CVE: BORME-B-2009-224-08
- Otras modificaciones estatutarias: ART.17.- MODIFICACION DEL PLAZO DE DURACION DEL CARGO DE ADMINISTRADOR
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33478 , F 209, S 8, H B 227908, I/A 5 (15/10/2009)
CVE: BORME-A-2009-205-08
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33478 , F 209, S 8, H B 227908, I/A 5 (15/10/2009)
CVE: BORME-A-2009-205-08