SINGLE HOME RESIDENCIAL CASARES SA - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Rafael Boti, 26
Código Postal 28023
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social SINGLE HOME RESIDENCIAL CASARES SA
CIF A83968966
Capital Social 4700000.0 Euros
Actividad Promoción inmobiliaria
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE SINGLE HOME RESIDENCIAL CASARES SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE SINGLE HOME RESIDENCIAL CASARES SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Anton Reguera Maria Josefa Alejandra | Apoderado Solidario | 30/03/2009 | 19/05/2017 |
Anton Reguera Maria Josefa Alejandra | Apoderado Mancomunado | 30/03/2009 | 19/05/2017 |
Anton Reguera Maria Josefa Alejandra | Apoderado Solidario | 26/05/2011 | 19/05/2017 |
Anton Reguera Maria Josefa Alejandra | Apoderado Mancomunado | 26/05/2011 | 19/05/2017 |
Blazquez Ceballos Jose Ignacio | Apoderado Mancomunado | 30/03/2009 | 19/05/2017 |
Blazquez Ceballos Jose Ignacio | Apoderado Solidario | 30/03/2009 | 19/05/2017 |
Blazquez Ceballos Jose Ignacio | Apoderado Mancomunado | 26/05/2011 | 19/05/2017 |
Blazquez Ceballos Jose Ignacio | Apoderado Solidario | 26/05/2011 | 19/05/2017 |
Foguet Castells Juan Jose | Apoderado Solidario | 30/03/2009 | 19/05/2017 |
Foguet Castells Juan Jose | Apoderado Solidario | 26/05/2011 | 19/05/2017 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE SINGLE HOME RESIDENCIAL CASARES SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26218 , F 173, S 8, H M 354452, I/A 38 (19/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-101-28
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26218 , F 173, S 8, H M 354452, I/A 38 (19/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-101-28
- Sociedades absorbidas: SINGLE HOME SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26218 , F 173, S 8, H M 354452, I/A 38 (19/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-101-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26218 , F 173, S 8, H M 354452, I/A 38 (19/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-101-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26218 , F 173, S 8, H M 354452, I/A 37 (30/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-26-28
- Fecha de Cierre de Ejercicio: 30/6
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26218 , F 173, S 8, H M 354452, I/A 36 (15/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-183-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26218 , F 172, S 8, H M 354452, I/A 35 (17/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-57-28
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26218 , F 172, S 8, H M 354452, I/A 34 (02/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-178-28
- Otras modificaciones estatutarias: Artículo de los estatutos: 12. Administración y Representacion.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26218 , F 172, S 8, H M 354452, I/A 33 (21/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-147-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26218 , F 172, S 8, H M 354452, I/A 33 (21/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-147-28