SINESPINA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Marques de Campo, 31
Código Postal 03700
Municipio Dénia
Provincia Alicante/Alacant
Mapa Ver Mapa
Razón Social SINESPINA SL
CIF B42650747
Capital Social 3000.0 Euros
Fecha de Constitución 29/05/2019
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE SINESPINA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE SINESPINA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Ferrer Ribes Andres Jose | Liquidador | 04/08/2023 | 04/08/2023 |
Ferrer Ribes Andres Jose | Administrador Unico | 21/01/2021 | 04/08/2023 |
Ferrer Sese Andrea | Apoderado | 03/09/2019 | 04/08/2023 |
Sese Fornes Pedro | Administrador Unico | 05/06/2019 | 21/01/2021 |
ACTOS BORME DE SINESPINA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4219 , F 195, S 8, H A 165475, I/A 4 (04/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-154-03
- Otras Causas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4219 , F 195, S 8, H A 165475, I/A 4 (04/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-154-03
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4219 , F 195, S 8, H A 165475, I/A 4 (04/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-154-03
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4219 , F 195, S 8, H A 165475, I/A 4 (04/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-154-03
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4219 , F 195, S 8, H A 165475, I/A 3 (21/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-19-03
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4219 , F 195, S 8, H A 165475, I/A 3 (21/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-19-03
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4219 , F 194, S 8, H A 165475, I/A 2 (03/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-174-03
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4219 , F 194, S 8, H A 165475, I/A 1 (05/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-111-03
Dirección:C/ MARQUES DE CAMPO 31 Esc.B 1º 2A (DENIA)
Comienzo de operaciones:29/05/19
Capital:3.000,00 Euros
Objeto social:La compraventa de productos marinos y de toda clase de productos alimenticios, así como la elaboración, fabricación y manufactura de materias primas o productos para la elaboración de productos alimenticios de toda clase. Procesado y conservación de pescado, crustáceos y moluscos. Prestar servicios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4219 , F 194, S 8, H A 165475, I/A 1 (05/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-111-03