SINERGIA PILATES SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Juan de Austria, 10
Código Postal 28010
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social SINERGIA PILATES SL
CIF B87143004
Capital Social 135000.0 Euros
Fecha de Constitución 31/10/2014
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE SINERGIA PILATES SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE SINERGIA PILATES SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Diaz-cañabate Balgañon Joaquin | Administrador Solidario | 12/12/2014 | 09/01/2024 |
Diaz-cañabate Sagasti Joaquin | Administrador Solidario | 12/12/2014 | 09/01/2024 |
Diaz Cañabate Sagasti Rafael | Administrador Solidario | 12/12/2014 | 09/01/2024 |
Diaz Cañabate Sagasti Rafael | Liquidador | 09/01/2024 | 09/01/2024 |
Ramos Arai Diannovic De Los Milagros | Apoderado | 05/02/2015 | 09/01/2024 |
ACTOS BORME DE SINERGIA PILATES SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32875 , F 106, S 8, H M 591856, I/A 4 (09/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-11-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32875 , F 106, S 8, H M 591856, I/A 4 (09/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-11-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32875 , F 106, S 8, H M 591856, I/A 4 (09/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-11-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32875 , F 106, S 8, H M 591856, I/A 4 (09/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-11-28
Capital Anterior: | 10.000,00 | Euros |
Aumento de capital: | 125.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 135.000,00 | Euros |
Porcentaje: | 1.250,00 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32875 , F 105, S 8, H M 591856, I/A 3 (24/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-231-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32875 , F 104, S 8, H M 591856, I/A 2 (05/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-31-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32875 , F 101, S 8, H M 591856, I/A 1 (12/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-243-28
Dirección:C/ JUAN DE AUSTRIA, NUMERO 10, BAJO DERECHA (MADRID)
Comienzo de operaciones:31/10/14
Capital:10.000,00 Euros
Objeto social:La creación y funcionamiento de un centro de entrenamiento, dedicado al desarrollo de servicios destinados a la mejoría de la salud, calidad de vida y rendimiento físico..
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32875 , F 101, S 8, H M 591856, I/A 1 (12/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-243-28