SINERGIA FRUITEXPORT AIE - EXTINGUIDA
Dirección social Cami Debesa, 8
Código Postal 25180
Municipio Alcarràs
Provincia Lleida
Razón Social SINERGIA FRUITEXPORT AIE
CIF V25775651
Capital Social 30000.0 Euros
Actividad Comercio al por mayor de frutas y hortalizas
Fecha de Constitución 26/02/2014
Órgano Administración Administradores mancomunados
VINCULACIONES DE SINERGIA FRUITEXPORT AIE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE SINERGIA FRUITEXPORT AIE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Font Badia Francisco Javier | Liquidador Mancomunado | 11/02/2016 | 09/11/2017 |
Lozano Jimenez Jose Carlos | Liquidador Mancomunado | 11/02/2016 | 09/11/2017 |
Ramoneda Salas Pere | Apoderado | 28/03/2014 | 09/11/2017 |
Ramoneda Salas Pere | Liquidador Mancomunado | 11/02/2016 | 09/11/2017 |
AGROFRUTICOLA CBR 2011 SL | Administrador Mancomunado | 28/03/2014 | 11/02/2016 |
FONT-BADIA SL | Administrador Mancomunado | 28/03/2014 | 11/02/2016 |
LA COMA FRUITS SM SL | Administrador Mancomunado | 28/03/2014 | 11/02/2016 |
ACTOS BORME DE SINERGIA FRUITEXPORT AIE
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1375 , F 216, S 8, H L 27565, I/A 4 (09/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-219-25
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1375 , F 216, S 8, H L 27565, I/A 4 (09/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-219-25
Liquidador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1375 , F 216, S 8, H L 27565, I/A 4 (09/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-219-25
- Otras Causas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1375 , F 216, S 8, H L 27565, I/A 3 (11/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-37-25
Liquidador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1375 , F 216, S 8, H L 27565, I/A 3 (11/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-37-25
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1375 , F 216, S 8, H L 27565, I/A 3 (11/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-37-25
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1375 , F 214, S 8, H L 27565, I/A 2 (28/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-65-25
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1375 , F 206, S 8, H L 27565, I/A 1 (28/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-65-25
Dirección:CMNO DEVESA 8 (ALCARRAS)
Comienzo de operaciones:26/02/14
Capital:30.000,00 Euros
Objeto social:La distribución, comercialización y promoción de fruta, mediante la exportación a los mercados exteriores extracomunitarios, estableciendo sinergias entre los socios de la agrupación. La comercialización en los mercados extracomunitarios será exclusive de la Agrupación, sin que los socios componente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1375 , F 206, S 8, H L 27565, I/A 1 (28/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-65-25