SINDELANTAL INTERNET SL - EXTINGUIDA
Razón Social SINDELANTAL INTERNET SL
CIF B85989986
Capital Social 73589.0 Euros
Actividad Portales web
Fecha de Constitución 24/06/2010
Órgano Administración Administradores solidarios
Propietario JUST-EAT SPAIN SL
VINCULACIONES DE SINDELANTAL INTERNET SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE SINDELANTAL INTERNET SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Blair Adrian Peter | Administrador Solidario | 15/10/2012 | 25/07/2013 |
Gavin Jerome | Administrador Solidario | 15/10/2012 | 25/07/2013 |
JUST-EAT SPAIN SL | Socio Unico | 15/10/2012 | 25/07/2013 |
Wroe Michael John | Administrador Solidario | 15/10/2012 | 25/07/2013 |
Babe Ayuso Evaristo | Consejero Delegado Solidario | 10/02/2012 | 15/10/2012 |
Babe Ayuso Evaristo | Consejero | 27/06/2011 | 15/10/2012 |
Ballesteros Doncel Diego | Consejero Delegado Solidario | 10/02/2012 | 15/10/2012 |
Ballesteros Doncel Diego | Secretario | 27/06/2011 | 15/10/2012 |
Ballesteros Doncel Diego | Consejero | 27/06/2011 | 15/10/2012 |
Ballesteros Doncel Diego | Apoderado | 29/06/2011 | 15/10/2012 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE SINDELANTAL INTERNET SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28659 , F 85, S 8, H M 502407, I/A 13 (25/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-145-28
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28659 , F 85, S 8, H M 502407, I/A 13 (25/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-145-28
- ESTA SOCIEDAD HA QUEDADO DISUELTA POR HABER SIDO ABSORBIDA POR LA SOCIEDAD "JUST-EAT SPAIN SL"
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28659 , F 85, S 8, H M 502407, I/A 13 (25/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-145-28
- Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Administradores solidarios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28659 , F 85, S 8, H M 502407, I/A 12 (15/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-206-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28659 , F 85, S 8, H M 502407, I/A 12 (15/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-206-28
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28659 , F 85, S 8, H M 502407, I/A 12 (15/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-206-28
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28659 , F 85, S 8, H M 502407, I/A 12 (15/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-206-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28659 , F 85, S 8, H M 502407, I/A 11 (15/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-205-28
Capital Anterior: | 62.211,00 | Euros |
Aumento de capital: | 11.378,00 | Euros |
Capital Actual: | 73.589,00 | Euros |
Porcentaje: | 18,29 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28659 , F 82, S 8, H M 502407, I/A 10 (03/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-132-28
- GTA DE QUEVEDO 8 - 3º I (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28659 , F 81, S 8, H M 502407, I/A 9 (05/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-112-28