SINCARNE MAYORISTAS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Pg del Ferrocarril, 337
Código Postal 08860
Municipio Castelldefels
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social SINCARNE MAYORISTAS SL
CIF B66654278
Capital Social 3000.0 Euros
Actividad Otro comercio al por menor no realizado ni en establecimientos, ni en puestos de venta ni en mercadillos
Fecha de Constitución 25/11/2015
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE SINCARNE MAYORISTAS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE SINCARNE MAYORISTAS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Adel Beni Mohseen El Kajal | Apoderado Solidario | 09/05/2016 | 20/12/2023 |
Adriana Belei | Apoderado Solidario | 09/05/2016 | 20/12/2023 |
John Anthony Broomfield | Liquidador | 20/12/2023 | 20/12/2023 |
John Anthony Broomfield | Administrador Unico | 03/02/2021 | 20/12/2023 |
Llorente Sanchez Lina | Apoderado Solidario | 09/05/2016 | 20/12/2023 |
Maynez Cruz Daniela Alejandra | Apoderado Solidario | 09/05/2016 | 20/12/2023 |
Pascual Perez Casaux Carolina Cinta | Apoderado Solidario | 09/05/2016 | 20/12/2023 |
REBECCA ACCOUNTANTS SL | Apoderado Solidario | 06/04/2021 | 20/12/2023 |
Vera Ayala Maria Teresa | Apoderado Solidario | 09/05/2016 | 20/12/2023 |
Patiño Villalon Maria Luisa | Administrador Unico | 27/11/2015 | 10/11/2020 |
ACTOS BORME DE SINCARNE MAYORISTAS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45088 , F 176, S 8, H B 476475, I/A 8 (20/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-246-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45088 , F 176, S 8, H B 476475, I/A 8 (20/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-246-08
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45088 , F 176, S 8, H B 476475, I/A 8 (20/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-246-08
- PS DEL FERROCARRIL Num.337 P.4 (CASTELLDEFELS)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45088 , F 175, S 8, H B 476475, I/A 7 (26/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-82-08
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45088 , F 175, S 8, H B 476475, I/A 6 (06/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-69-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45088 , F 175, S 8, H B 476475, I/A 5 (03/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-28-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45088 , F 175, S 8, H B 476475, I/A 4 (10/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-222-08
- Otras modificaciones estatutarias: MODIFICACION DEL ARTICULO 7.- RETRIBUCION DEL CARGO DE ADMINISTRADOR
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45088 , F 174, S 8, H B 476475, I/A 3 (20/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-101-08
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45088 , F 173, S 8, H B 476475, I/A 2 (09/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-93-08
- DECLARACION DE SOCIEDAD UNIPERSONAL, SIENDO SOCIO UNICO SINCARNE LTD
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45088 , F 173, S 8, H B 476475, I/A 1 (27/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-232-08