SIMPLE ENERGY IPOWER SL - EXTINGUIDA
Dirección social URB GUADALMANSA - EDF. SALINAS, LOCAL 7-8
Municipio Estepona
Provincia Málaga
Razón Social SIMPLE ENERGY IPOWER SL
CIF B93165934
Capital Social 3012.0 Euros
Actividad Comercio al por mayor de otra maquinaria y equipo
Fecha de Constitución 01/01/2012
Órgano Administración Administrador único
Propietario VTP-AZAHAR RESORT SL
VINCULACIONES DE SIMPLE ENERGY IPOWER SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE SIMPLE ENERGY IPOWER SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Lund Trend Poulsen Karsten | Administrador Unico | 15/09/2014 | 23/06/2015 |
Ponce Jimenez Dolores Maria | Apoderado Mancomunado | 21/02/2012 | 23/06/2015 |
Poulsen Karsten Lund Trend | Liquidador | 23/06/2015 | 23/06/2015 |
Sanchez Lopez Manuel Ignacio | Apoderado Mancomunado | 21/02/2012 | 23/06/2015 |
VTP-AZAHAR RESORT SL | Socio Unico | 12/01/2012 | 23/06/2015 |
Lund Trend Poulsen Karsten | Administrador Solidario | 14/02/2014 | 15/09/2014 |
Poulsen Vagn Trend | Administrador Solidario | 14/02/2014 | 15/09/2014 |
Poulsen Vagn Trend | Administrador Unico | 12/01/2012 | 14/02/2014 |
Nielsen Helle Kronborg | Apoderado Mancomunado | 21/02/2012 | 22/11/2012 |
Moguilner Costantini Gustavo Adolfo | Apoderado Mancomunado | 21/02/2012 | 08/08/2012 |
ACTOS BORME DE SIMPLE ENERGY IPOWER SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4963, L 3870, F 187, S 8, H MA111945, I/A 7 (23/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-122-29
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4963, L 3870, F 187, S 8, H MA111945, I/A 7 (23/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-122-29
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4963, L 3870, F 187, S 8, H MA111945, I/A 7 (23/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-122-29
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4963, L 3870, F 187, S 8, H MA111945, I/A 7 (23/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-122-29
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4963, L 3870, F 186, S 8, H MA111945, I/A 6 (15/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-181-29
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4963, L 3870, F 186, S 8, H MA111945, I/A 6 (15/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-181-29
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4963, L 3870, F 186, S 8, H MA111945, I/A 6 (15/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-181-29
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Administradores solidarios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4963, L 3870, F 186, S 8, H MA111945, I/A 5 (14/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-37-29
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4963, L 3870, F 186, S 8, H MA111945, I/A 5 (14/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-37-29
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4963, L 3870, F 186, S 8, H MA111945, I/A 5 (14/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-37-29