SIMON MAJOR SA - EXTINGUIDA
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Razón Social SIMON MAJOR SA
CIF A08353732
Capital Social 61000.0 Euros
Actividad Fabricación de otra maquinaria para usos específicos n.c.o.p.
Órgano Administración Consejo de administración
Auditor KPMG AUDITORES SL
VINCULACIONES DE SIMON MAJOR SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE SIMON MAJOR SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Alcover Negre Blanca | Apoderado | 09/09/2010 | 23/12/2021 |
Alcover Negre Blanca | Apoderado | 19/03/2012 | 23/12/2021 |
Alcover Negre Blanca | Liquidador | 23/12/2021 | 23/12/2021 |
Aubert Simon Ricard | REPR.143 RRM | 08/01/2020 | 23/12/2021 |
Aubert Simon Ricard | REPR.143 RRM | 15/01/2014 | 23/12/2021 |
AUGUSTA HOSPITALET SL | Consejero | 08/01/2020 | 23/12/2021 |
AUGUSTA HOSPITALET SL | Consejero | 15/01/2014 | 23/12/2021 |
BATET INVERSIONS SL | Consejero | 08/01/2020 | 23/12/2021 |
BATET INVERSIONS SL | Consejero | 15/01/2014 | 23/12/2021 |
BDO AUDITORES SL | Auditor | 09/01/2015 | 23/12/2021 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE SIMON MAJOR SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47212 , F 81, S 8, H B 14689, I/A 102 (23/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-249-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47212 , F 81, S 8, H B 14689, I/A 102 (23/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-249-08
Consejero
Liquidador
PRE.COMS.EJE
Presidente
REPR.143 RRM
SEC.COMS.EJE
Secretario
Vicepresidente Comite Ejecutivo
V-SEC.COMS.E
Vicepresidente
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47212 , F 81, S 8, H B 14689, I/A 102 (23/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-249-08
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42994 , F 190, S 8, H B 14689, I/A 101 (28/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-24-08
Consejero
PRE.COMS.EJE
Presidente
REPR.143 RRM
SEC.COMS.EJE
Secretario
Vicepresidente Comite Ejecutivo
V-SEC.COMS.E
Vicepresidente
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42994 , F 189, S 8, H B 14689, I/A 100 (08/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-10-08
REPR.143 RRM
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42994 , F 189, S 8, H B 14689, I/A 100 (08/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-10-08
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42994 , F 188, S 8, H B 14689, I/A 99 (03/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-133-08
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42994 , F 188, S 8, H B 14689, I/A 98 (20/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-226-08
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42994 , F 187, S 8, H B 14689, I/A 97 (30/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-66-08
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42994 , F 187, S 8, H B 14689, I/A 96 (29/12/2015)
CVE: BORME-A-2016-4-08