SIMMERSOUP SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Francesc Oller, 3
Código Postal 08225
Municipio Terrassa
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social SIMMERSOUP SL
CIF B66443755
Capital Social 3000.0 Euros
Fecha de Constitución 08/01/2015
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE SIMMERSOUP SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE SIMMERSOUP SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Fite Solano Jordi | Administrador Unico | 06/03/2020 | 10/03/2023 |
Fite Solano Jordi | Liquidador | 10/03/2023 | 10/03/2023 |
Fite Solano Jordi | Administrador Solidario | 21/01/2015 | 06/03/2020 |
Molina Sanchez Francisco | Administrador Solidario | 21/01/2015 | 06/03/2020 |
ACTOS BORME DE SIMMERSOUP SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44636 , F 157, S 8, H B 461937, I/A 3 (10/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-54-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44636 , F 157, S 8, H B 461937, I/A 3 (10/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-54-08
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44636 , F 157, S 8, H B 461937, I/A 3 (10/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-54-08
- DECLARACION DE LA CONDICION DE SOCIEDAD UNIPERSONAL, SIENDO EL SOCIO UNICO DON JORDI FITE SOLANO
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44636 , F 157, S 8, H B 461937, I/A 2 (06/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-52-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44636 , F 157, S 8, H B 461937, I/A 2 (06/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-52-08
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44636 , F 157, S 8, H B 461937, I/A 2 (06/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-52-08
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44636 , F 156, S 8, H B 461937, I/A 1 (21/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-18-08
Dirección:CL FRANCESC OLLER Num.3 P.5 PTA.1 (TERRASSA)
Comienzo de operaciones:08/01/15
Capital:3.000,00 Euros
Objeto social:(CNAE 46).ASESORAMIENTO EN MATERIA DE ALIMENTACION,COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS ALIMENTARIOS Y COMPRAVENTA DE MAQUINARIA DEL SECTOR
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44636 , F 156, S 8, H B 461937, I/A 1 (21/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-18-08