SILVERLEX SA - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Progres, 360
Municipio Badalona
Provincia Barcelona
Razón Social SILVERLEX SA
CIF A58311374
Capital Social 210420.0 Euros
Actividad Otro acabado de edificios
Página Web www.llambi.com
Órgano Administración Administradores solidarios
Auditor AUDITING SL
VINCULACIONES DE SILVERLEX SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE SILVERLEX SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AUDITING SL | Auditor | 15/05/2009 | 01/07/2013 |
Ronda Santana Juan | Administrador Concursal | 04/10/2010 | 01/07/2013 |
Heintz Leopold Christian Pedro | Administrador Solidario | 11/11/2009 | 07/07/2011 |
Llambi Roca Maria Rosa | Administrador Solidario | 11/11/2009 | 07/07/2011 |
ACTOS BORME DE SILVERLEX SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23518 , F 64, S 8, H B 56608, I/A 19 (01/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-128-08
- JUZGADO MERCANTIL 7 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 312/2010, AUTO FIRME DE FECHA 29/05/2013, CONCLUSION DEL CONCURSO VOLUNTARIO DE LA SOCIEDAD
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23518 , F 64, S 8, H B 56608, I/A 19 (01/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-128-08
Administrador Concursal
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23518 , F 64, S 8, H B 56608, I/A 19 (01/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-128-08
- JUZGADO MERCANTIL 7 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 312/2010, AUTO No 231/2011, FIRME, DE FECHA 29/09/2011, POR EL QUE SE ACUERDA EL ARCHIVO DE LA PIEZA DE CALIFICACION
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23518 , F 63, S 8, H B 56608, I/A 18 (19/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-207-08
- Judicial
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23518 , F 63, S 8, H B 56608, I/A 17 (07/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-138-08
- JUZGADO MERCANTIL 7 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 312/2010, AUTO FIRME DE FECHA 22/03/2011, DE APERTURA DE LA FASE DE LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23518 , F 63, S 8, H B 56608, I/A 17 (07/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-138-08
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23518 , F 63, S 8, H B 56608, I/A 17 (07/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-138-08
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/11/2010)
CVE: BORME-B-2010-243-08
- JUZGADO MERCANTIL 7 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 312/2010, AUTO FIRME DE FECHA 20 DE ABRIL DE 2010, DECLARACION DE CONCURSO VOLUNTARIO DE LA SOCIEDAD
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23518 , F 61, S 8, H B 56608, I/A 16 (04/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-199-08
Administrador Concursal
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23518 , F 61, S 8, H B 56608, I/A 16 (04/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-199-08