SILOS LA PUNTA SL
Dirección social Cl Sant Vicent Màrtir, 271
Código Postal 46017
Municipio València
Provincia Valencia
Mapa Ver Mapa
Razón Social SILOS LA PUNTA SL
CIF B98284540
Capital Social 216000.0 Euros
Actividad Fabricación de productos de molinería
Fecha de Constitución 13/09/2010
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE SILOS LA PUNTA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE SILOS LA PUNTA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Belenguer Rodrigo Jose Ignacio | Administrador Unico | 23/03/2011 | 14/12/2015 |
Belenguer Rodrigo Vicente | Apoderado | 23/03/2011 | 16/02/2012 |
Di Stefano Freites Silvana Sara | Apoderado | 07/10/2010 | 16/02/2012 |
Belenguer Rodrigo Vicente | Administrador Unico | 07/10/2010 | 23/03/2011 |
ACTOS BORME DE SILOS LA PUNTA SL
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9230, L 6513, F 182, S 8, H V 140511, I/A 8 (14/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-242-46
Capital Anterior: | 18.000,00 | Euros |
Aumento de capital: | 198.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 216.000,00 | Euros |
Porcentaje: | 1.100,00 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9230, L 6513, F 182, S 8, H V 140511, I/A 7 (14/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-97-46
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9230, L 6513, F 181, S 8, H V 140511, I/A 6 (16/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-40-46
Capital Anterior: | 3.000,00 | Euros |
Aumento de capital: | 15.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 18.000,00 | Euros |
Porcentaje: | 500,00 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9230, L 6513, F 181, S 8, H V 140511, I/A 5 (16/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-40-46
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9230, L 6513, F 180, S 8, H V 140511, I/A 4 (23/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-64-46
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9230, L 6513, F 180, S 8, H V 140511, I/A 3 (23/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-64-46
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9230, L 6513, F 180, S 8, H V 140511, I/A 3 (23/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-64-46
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9230, L 6513, F 180, S 8, H V 140511, I/A 2 (07/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-201-46
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9230, L 6513, F 178, S 8, H V 140511, I/A 1 (07/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-201-46
Dirección:C/ SAN VICENTE MARTIR 271 (VALENCIA)
Comienzo de operaciones:13/09/10
Capital:3.000,00 Euros
Objeto social:a) La industria de fabricación de harinas, y el comercio de harinas, cereales y subproductos de trigo, y cuanto le sea preparatorio, auxiliar, complementario y accesorio, sin ninguna limitación. b) Y el almacenamiento de cereales
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9230, L 6513, F 178, S 8, H V 140511, I/A 1 (07/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-201-46