SILNAVIN SL - EXTINGUIDA
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Razón Social SILNAVIN SL
CIF B83914440
Actividad Alquiler de bienes inmobiliarios por cuenta propia
Fecha de Constitución 11/02/2004
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE SILNAVIN SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE SILNAVIN SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Castro Montenegro Emilio Jose | Representante | 13/06/2013 | 20/02/2019 |
De Dios Teijeira Luciano | Representante | 04/05/2015 | 20/02/2019 |
LEX POETELIA AC SLP | Administrador Concursal | 04/05/2015 | 20/02/2019 |
PAMARCHI SL | Administrador Unico | 01/03/2011 | 20/02/2019 |
Mendizabal Perez Roberto Delfin | Representante | 01/03/2011 | 13/06/2013 |
Romero Gonzalez Maria De La Soledad | Administrador Unico | 27/05/2009 | 01/03/2011 |
ACTOS BORME DE SILNAVIN SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19776 , F 42, S 8, H M 348111, I/A 7 (20/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-40-28
Fase del concurso
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL DE PONTEVEDRA
Número:2
Juez / Ponente:ROSA LAMA MARRA
Fecha de Resolución:03/12/2014
Número Procedimiento Concursal:323/2014
Datos Registrales:
Tomo:
19776
Libro:
0
Folio:
42
Hoja:
8-348111
Inscripción:
7
Fecha Inscripción20/02/2019
Registro:Registro Mercantil de Madrid
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19776 , F 42, S 8, H M 348111, I/A 7 (20/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-40-28
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:SILNAVIN SL
Nif:B83914440
Auto de conclusión del concurso
Tipo Conclusión:Insuficiencia de la masa activa
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL DE PONTEVEDRA
Juez / Ponente:NURIA FACHAL NOGUER
Parte Dispositiva:
Se declara la conclusión del concurso, se cesan las limitaciones de las facultades de administración y se extingue la sociedad
Fecha de Resolución:09/01/2019
Número Procedimiento Concursal:323/2014
Datos Registrales:
Tomo:
19776
Libro:
0
Folio:
42
Hoja:
8-348111
Inscripción:
7
Fecha Inscripción20/02/2019
Registro:Registro Mercantil de Madrid
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19776 , F 42, S 8, H M 348111, I/A 7 (20/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-40-28
Administrador Unico
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19776 , F 42, S 8, H M 348111, I/A 7 (20/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-40-28
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:SILNAVIN SL
Nif:B83914440
Nombramiento de administradores
Tipo:Voluntario
Nombre:LEX POETELIA AC SLP
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL DE PONTEVEDRA
Número:2
Juez / Ponente:ROSA LAMA MARRA
Fecha de Resolución:03/12/2014
Número Procedimiento Concursal:323/2014
Datos Registrales:
Tomo:
19776
Libro:
0
Folio:
41
Hoja:
8-348111
Inscripción:
6
Fecha Inscripción04/05/2015
Registro:Registro Mercantil de Madrid
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19776 , F 41, S 8, H M 348111, I/A 6 (04/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-87-28
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:SILNAVIN SL
Nif:B83914440
Auto de declaración de concurso
Tipo Concurso:Voluntario
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL DE PONTEVEDRA
Número:2
Juez / Ponente:ROSA LAMA MARRA
Parte Dispositiva:
DECLARADA EN CONCURSO LA SOCIEDAD QUEDANDO INTERVENIDAS LAS FACULTADES DE ADMINISTRACION Y DISPOSICION SOBRE EL PATRIMONIO POR LA ADMINISTRACION CONCURSAL
Fecha de Resolución:03/12/2014
Número Procedimiento Concursal:323/2014
Datos Registrales:
Tomo:
19776
Libro:
0
Folio:
41
Hoja:
8-348111
Inscripción:
6
Fecha Inscripción04/05/2015
Registro:Registro Mercantil de Madrid
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19776 , F 41, S 8, H M 348111, I/A 6 (04/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-87-28
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19776 , F 41, S 8, H M 348111, I/A 6 (04/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-87-28
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19776 , F 40, S 8, H M 348111, I/A 5 (13/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-115-28
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19776 , F 40, S 8, H M 348111, I/A 5 (13/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-115-28
- HA QUEDADO MODIFICADO EL ARTICULO 13 DE LOS ESTATUTOS SOCIALES EN LO REFERENTE A LA RETRIBUCION DE LOS ADMINISTRADORES.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19776 , F 40, S 8, H M 348111, I/A 4 (01/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-49-28