SILICIO INVESTIGACIONES AIE - EXTINGUIDA
Dirección social CMNO DE LAS MANTECAS S/N - PARQUE URBANO LAS MANTE
Municipio Santiago del Teide
Provincia Santa Cruz de Tenerife
Razón Social SILICIO INVESTIGACIONES AIE
CIF V02873800
Capital Social 100.0 Euros
Fecha de Constitución 24/11/2020
Órgano Administración Administrador único
Propietario AGROSINGULARITY SL
VINCULACIONES DE SILICIO INVESTIGACIONES AIE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE SILICIO INVESTIGACIONES AIE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AGROSINGULARITY SL | Socio Unico | 05/09/2024 | 05/09/2024 |
Andreu Acosta Daniel | Administrador Unico | 21/08/2024 | 05/09/2024 |
Andreu Acosta Daniel | Liquidador | 05/09/2024 | 05/09/2024 |
ARQUIMEA RESEARCH CENTER SL | Administrador Solidario | 11/01/2021 | 05/09/2024 |
ARQUIMEA CENTRO DE INVESTIGACIONES AVANZADAS SL | Administrador Solidario | 21/08/2024 | |
KAUDAL CONTROL Y GESTION DE PROYECTOS SL | Administrador Solidario | 11/01/2021 | 21/08/2024 |
ACTOS BORME DE SILICIO INVESTIGACIONES AIE
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H TF 65450, I/A 6 (05/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-177-38
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H TF 65450, I/A 6 (05/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-177-38
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H TF 65450, I/A 6 (05/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-177-38
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H TF 65450, I/A 6 (05/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-177-38
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H TF 65450, I/A 6 (05/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-177-38
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H TF 65450, I/A 4 (21/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-175-38
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H TF 65450, I/A 4 (21/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-175-38
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H TF 65450, I/A 4 (21/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-175-38
- que por error en la inscripción 1ª se consignó como municipio social Santiago del Teide, cuando lo correcto es San Cristóbal de La Laguna
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3712 , F 179, S 8, H TF 65450, I/A 1 (11/01/2021)
CVE: BORME-A-2024-175-38
- Se elimina el artículo 5º de los estatutos sociales
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3712 , F 181, S 8, H TF 65450, I/A 2 (19/12/2023)
CVE: BORME-A-2024-1-38