SILICIA SERVICIOS INTEGRALES SA - EXTINGUIDA
Municipio Donostia/San Sebastián
Provincia Gipuzkoa
Razón Social SILICIA SERVICIOS INTEGRALES SA
CIF A20702171
Actividad Otros servicios personales n.c.o.p.
Nombres Anteriores
- SILICIA COMUNICACION SA
Órgano Administración Administrador único
Auditor ERNST & YOUNG SL
VINCULACIONES DE SILICIA SERVICIOS INTEGRALES SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE SILICIA SERVICIOS INTEGRALES SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Barranco Jimenez Victor-ramon | Apoderado Solidario | 24/03/2010 | 22/01/2016 |
Batalla Hernaiz Jose Ramon | Apoderado Solidario | 24/03/2010 | 22/01/2016 |
Elosegui Azcarate Joaquin | Apoderado Solidario | 28/10/2013 | 22/01/2016 |
Elosegui Azcarate Joaquin | Apoderado Solidario | 24/03/2010 | 22/01/2016 |
ERNST & YOUNG SL | Auditor | 13/11/2015 | 22/01/2016 |
Martin Tebar Juan Pedro | Apoderado Solidario | 24/03/2010 | 22/01/2016 |
Medina Sola Ana Maria | Apoderado Mancomunado Solidario | 11/09/2015 | 22/01/2016 |
Moreno Vivas Pedro | Apoderado Solidario | 13/05/2014 | 22/01/2016 |
Olazabal Camio Juan | Apoderado Solidario | 24/03/2010 | 22/01/2016 |
Peña Gomez Diego | Apoderado Mancomunado Solidario | 11/09/2015 | 22/01/2016 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE SILICIA SERVICIOS INTEGRALES SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1834 , F 40, S 8, H SS 17767, I/A 18 (22/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-25-20
- Escision
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1834 , F 40, S 8, H SS 17767, I/A 18 (22/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-25-20
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1834 , F 40, S 8, H SS 17767, I/A 18 (22/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-25-20
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1834 , F 40, S 8, H SS 17767, I/A 18 (22/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-25-20
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (22/12/2015)
CVE: BORME-B-2015-247-20
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1834 , F 40, S 8, H SS 17767, I/A 17 (13/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-226-20
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1834 , F 40, S 8, H SS 17767, I/A 16 (11/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-178-20
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1834 , F 39, S 8, H SS 17767, I/A 15 (13/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-94-20
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1834 , F 38, S 8, H SS 17767, I/A 14 (28/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-216-20
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1834 , F 38, S 8, H SS 17767, I/A 13 (04/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-130-20