SILHOUETTE LIFT SL - EXTINGUIDA
Dirección social AVDA DE CASTILLA - EDIFICIO DUBLIN, PLANTA 2
Código Postal 28830
Municipio San Fernando de Henares
Provincia Madrid
Razón Social SILHOUETTE LIFT SL
CIF B64662844
Capital Social 18363.04 Euros
Actividad Fabricación de productos farmacéuticos de base
Fecha de Constitución 13/09/2007
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE SILHOUETTE LIFT SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE SILHOUETTE LIFT SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Alan Musgrave Olby | Administrador Solidario | 18/06/2014 | 04/01/2022 |
Calavia Torres Santiago | Liquidador Solidario | 04/01/2022 | 04/01/2022 |
Calavia Torres Santiago | Administrador Solidario | 18/10/2019 | 04/01/2022 |
Christopher Paul Spooner | Administrador Solidario | 18/06/2014 | 04/01/2022 |
Musgrave Olby Alan | Administrador Solidario | 04/01/2022 | |
Musgrave Olby Alan | Liquidador Solidario | 04/01/2022 | 04/01/2022 |
Santos Rachon Manuel | Administrador Solidario | 26/02/2019 | 18/10/2019 |
Spooner Christopher Paul | Administrador Solidario | 26/02/2019 | |
Laurent Benissan | Consejero | 18/06/2014 | |
Nathalie Francoise Imberdis | Secretario | 23/11/2010 | 18/06/2014 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE SILHOUETTE LIFT SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38808 , F 28, S 8, H M 689855, I/A 4 (04/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-7-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38808 , F 28, S 8, H M 689855, I/A 4 (04/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-7-28
Liquidador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38808 , F 28, S 8, H M 689855, I/A 4 (04/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-7-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38808 , F 28, S 8, H M 689855, I/A 4 (04/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-7-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38808 , F 27, S 8, H M 689855, I/A 3 (18/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-206-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38808 , F 27, S 8, H M 689855, I/A 3 (18/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-206-28
- AVDA DE CASTILLA - EDIFICIO DUBLIN, PLANTA 2 (SAN FERNANDO DE HENARES)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38808 , F 27, S 8, H M 689855, I/A 2 (26/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-44-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38808 , F 27, S 8, H M 689855, I/A 2 (26/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-44-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38808 , F 27, S 8, H M 689855, I/A 2 (26/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-44-28
- DECLARACION DE UNIPERSONALIDAD, SOCIO UNICO: SINCLAIR HOLDINGS IBERIA S.L
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40437 , F 207, S 8, H B 356842, I/A 12 (02/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-196-08