SIGNOSUR SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Arzobispo Pedro de Castro, S/N
Código Postal 18013
Municipio Granada
Provincia Granada
Razón Social SIGNOSUR SL
CIF B18977314
Capital Social 3100.0 Euros
Actividad Actividades de traducción e interpretación
Fecha de Constitución 20/10/2011
Órgano Administración Administrador único
Propietario COMUNICACION ACCESIBLE CONSULTORES SL
VINCULACIONES DE SIGNOSUR SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE SIGNOSUR SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
COMUNICACION ACCESIBLE CONSULTORES SL | Socio Unico | 28/10/2011 | 09/12/2014 |
Gomez Fernandez Alfredo | Liquidador | 09/12/2014 | 09/12/2014 |
Raso Torreblanca Ruben | Administrador Unico | 22/01/2013 | 09/12/2014 |
Gomez Fernandez Alfredo | Administrador Unico | 28/10/2011 | 22/01/2013 |
ACTOS BORME DE SIGNOSUR SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1437 , F 164, S 8, H GR 40346, I/A 3 (09/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-238-18
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1437 , F 164, S 8, H GR 40346, I/A 3 (09/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-238-18
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1437 , F 164, S 8, H GR 40346, I/A 3 (09/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-238-18
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1437 , F 164, S 8, H GR 40346, I/A 3 (09/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-238-18
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1437 , F 164, S 8, H GR 40346, I/A 2 (22/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-19-18
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1437 , F 164, S 8, H GR 40346, I/A 2 (22/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-19-18
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1437 , F 164, S 8, H GR 40346, I/A 1 (28/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-213-18
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1437 , F 164, S 8, H GR 40346, I/A 1 (28/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-213-18
Dirección:C/ ARZOBISPO PEDRO DE CASTRO S/N - EDIFICIO COLUMB (GRANADA)
Comienzo de operaciones:20/10/11
Capital:3.100,00 Euros
Objeto social:Servicios de traducción e interpretación en Lengua de Signos Española y otras lenguas europeas.Enseñanza de la Lengua de Signos Española. Elaboraciónde estudios e investigación social en materia de discapacidad, Personas Sordas, Barreras de Comunicación y otros. Impartición de Formación:..
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1437 , F 164, S 8, H GR 40346, I/A 1 (28/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-213-18