SIGNATURE SEÑALIZACION SA - EXTINGUIDA
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Razón Social SIGNATURE SEÑALIZACION SA
CIF A46715686
Capital Social 663425.87 Euros
Actividad Comercio al por mayor de otros productos semielaborados
Página Web www.signature.es
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE SIGNATURE SEÑALIZACION SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE SIGNATURE SEÑALIZACION SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Ardeius Arregui Alejandro Cesar | Consejero | 08/07/2016 | |
Ardeius Arregui Alejandro Cesar | Liquidador | 08/07/2016 | 08/07/2016 |
Arderius Arregui Alejandro Cesar | Consejero | 28/08/2014 | 08/07/2016 |
Delannoy Sophie | Consejero | 27/01/2011 | 08/07/2016 |
Petit Jean Luc | Presidente | 07/01/2014 | 08/07/2016 |
Petit Jean Luc | Consejero Delegado | 07/01/2014 | 08/07/2016 |
Petit Jean Luc | Consejero | 07/01/2014 | 08/07/2016 |
Vieco Alonso Maria Del Mar | Secretario | 08/07/2016 | |
Lapillonne Rodolphe | Consejero | 07/01/2014 | |
Lapillonne Rodolphe | Presidente | 27/01/2011 | 07/01/2014 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE SIGNATURE SEÑALIZACION SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19828 , F 169, S 8, H M 11233, I/A 56 (08/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-135-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19828 , F 169, S 8, H M 11233, I/A 56 (08/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-135-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19828 , F 169, S 8, H M 11233, I/A 56 (08/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-135-28
Consejero Delegado
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19828 , F 169, S 8, H M 11233, I/A 56 (08/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-135-28
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19828 , F 169, S 8, H M 11233, I/A 55 (04/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-237-28
- Otras modificaciones estatutarias: Modificación del artículo 21º de los Estatutos sociales.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19828 , F 169, S 8, H M 11233, I/A 54 (20/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-166-28
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19828 , F 168, S 8, H M 11233, I/A 53 (28/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-168-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19828 , F 168, S 8, H M 11233, I/A 52 (07/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-9-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19828 , F 168, S 8, H M 11233, I/A 52 (07/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-9-28
Capital Anterior: | 1.560.196,00 | Euros |
Disminución de capital | 896.770,13 | Euros |
Capital Actual: | 663.425,87 | Euros |
Porcentaje: | 57,48 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19828 , F 167, S 8, H M 11233, I/A 51 (09/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-158-28