SIGNATURE PROJECT MANAGEMENT SL - EXTINGUIDA
Dirección social C/ MAR MEDITERRANEO 42 - POLIGONO INDUSTRIAL SON B
Municipio Calvià
Provincia Illes Balears
Razón Social SIGNATURE PROJECT MANAGEMENT SL
CIF B57894073
Capital Social 3000.0 Euros
Actividad Gestión y administración de la propiedad inmobiliaria
Fecha de Constitución 09/01/2015
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE SIGNATURE PROJECT MANAGEMENT SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE SIGNATURE PROJECT MANAGEMENT SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
M-inescu Andreea Roxana | Apoderado | 07/09/2020 | 16/02/2021 |
Miinescu Andrea Roxana | Administrador Solidario | 28/01/2015 | 16/02/2021 |
Pereira De Mateus Silva Marco Bruno | Administrador Unico | 07/09/2020 | 16/02/2021 |
M-inescu Andreea Roxana | Administrador Solidario | 07/09/2020 | |
Pereira De Mateus Silva Marco Bruno | Administrador Solidario | 02/11/2018 | 07/09/2020 |
Raisic Sasa | Administrador Solidario | 02/11/2018 | 05/03/2019 |
Midzielski Thomas | Administrador Solidario | 28/01/2015 | 02/11/2018 |
ACTOS BORME DE SIGNATURE PROJECT MANAGEMENT SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2598 , F 144, S 8, H PM 75461, I/A 8 (16/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-35-07
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:SIGNATURE PROJECT MANAGEMENT SL
Nif:B57894073
Auto de conclusión del concurso
Tipo Conclusión:Insuficiencia de la masa activa
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 1 DE PALMA
Juez / Ponente:VICTOR HEREDIA DEL REAL
Fecha de Resolución:06/11/2020
Número Procedimiento Concursal:1348/2020
Datos Registrales:
Tomo:
2598
Libro:
0
Folio:
144
Hoja:
8-75461
Inscripción:
8
Fecha Inscripción16/02/2021
Registro:Registro Mercantil de Islas Baleares
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2598 , F 144, S 8, H PM 75461, I/A 8 (16/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-35-07
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:SIGNATURE PROJECT MANAGEMENT SL
Nif:B57894073
Auto de declaración de concurso
Tipo Concurso:Voluntario
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 1 DE PALMA
Juez / Ponente:VICTOR HEREDIA DEL REAL
Fecha de Resolución:06/11/2020
Número Procedimiento Concursal:1348/2020
Datos Registrales:
Tomo:
2598
Libro:
0
Folio:
144
Hoja:
8-75461
Inscripción:
8
Fecha Inscripción16/02/2021
Registro:Registro Mercantil de Islas Baleares
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2598 , F 144, S 8, H PM 75461, I/A 8 (16/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-35-07
Administrador Unico
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2598 , F 144, S 8, H PM 75461, I/A 8 (16/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-35-07
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2598 , F 144, S 8, H PM 75461, I/A 7 (07/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-181-07
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2598 , F 144, S 8, H PM 75461, I/A 6 (07/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-181-07
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2598 , F 144, S 8, H PM 75461, I/A 6 (07/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-181-07
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2598 , F 144, S 8, H PM 75461, I/A 6 (07/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-181-07
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2598 , F 143, S 8, H PM 75461, I/A 5 (05/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-52-07
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2598 , F 143, S 8, H PM 75461, I/A 4 (02/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-217-07