SIGNATURE ESTATES SANTA PONSA SL - EXTINGUIDA
Provincia Illes Balears
Razón Social SIGNATURE ESTATES SANTA PONSA SL
CIF B57572943
Actividad Promoción inmobiliaria
Nombres Anteriores
- GREEN LIGHT 52 SL
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE SIGNATURE ESTATES SANTA PONSA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE SIGNATURE ESTATES SANTA PONSA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Colton Alan | Administrador Solidario | 20/05/2009 | 23/01/2015 |
Franklin Alan-graham | Liquidador | 23/01/2015 | 23/01/2015 |
Franklin Alan-graham | Administrador Solidario | 20/05/2009 | 23/01/2015 |
Perera Vich Jaime | Administrador Unico | 20/05/2009 |
ACTOS BORME DE SIGNATURE ESTATES SANTA PONSA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2348 , F 117, S 8, H PM 62227, I/A 3 (23/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-22-07
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2348 , F 117, S 8, H PM 62227, I/A 3 (23/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-22-07
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2348 , F 117, S 8, H PM 62227, I/A 3 (23/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-22-07
Administrador Solidario
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2348 , F 117, S 8, H PM 62227, I/A 3 (23/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-22-07
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-163-07
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2010)
CVE: BORME-B-2010-164-07
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2009)
CVE: BORME-B-2009-197-07
Empresa: GREEN LIGHT 52 SL
- SIGNATURE ESTATES SANTA PONSA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2348 , F 117, S 8, H PM 62227, I/A 2 (20/05/2009)
CVE: BORME-A-2009-99-07
Empresa: GREEN LIGHT 52 SL
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Administradores solidarios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2348 , F 117, S 8, H PM 62227, I/A 2 (20/05/2009)
CVE: BORME-A-2009-99-07
Empresa: GREEN LIGHT 52 SL
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2348 , F 117, S 8, H PM 62227, I/A 2 (20/05/2009)
CVE: BORME-A-2009-99-07