SIGN PAINTER PUBLICIDAD SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Fisicas, 74
Código Postal 28922
Municipio Alcorcón
Provincia Madrid
Razón Social SIGN PAINTER PUBLICIDAD SL
CIF B83628073
Actividad Agencias de publicidad
Página Web www.singpainterpublicidad.com
Órgano Administración Administradores mancomunados
VINCULACIONES DE SIGN PAINTER PUBLICIDAD SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE SIGN PAINTER PUBLICIDAD SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Perez Barba Agustin Andres | Administrador Mancomunado | 04/04/2013 | 21/12/2016 |
Perez Barba Agustin Andres | Liquidador Mancomunado | 21/12/2016 | 21/12/2016 |
Sanchez Martinez Jose Luis | Administrador Mancomunado | 04/04/2013 | 21/12/2016 |
Sanchez Martinez Jose Luis | Liquidador Mancomunado | 21/12/2016 | 21/12/2016 |
Perez Barba Agustin Andres | Administrador Solidario | 04/04/2013 | |
Sanchez Martinez Jose Luis | Administrador Solidario | 04/04/2013 |
ACTOS BORME DE SIGN PAINTER PUBLICIDAD SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18936 , F 99, S 8, H M 330605, I/A 4 (21/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-246-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18936 , F 99, S 8, H M 330605, I/A 4 (21/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-246-28
Liquidador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18936 , F 99, S 8, H M 330605, I/A 4 (21/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-246-28
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18936 , F 99, S 8, H M 330605, I/A 4 (21/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-246-28
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administradores mancomunados
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18936 , F 98, S 8, H M 330605, I/A 3 (04/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-69-28
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18936 , F 98, S 8, H M 330605, I/A 3 (04/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-69-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18936 , F 98, S 8, H M 330605, I/A 3 (04/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-69-28
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/07/2011)
CVE: BORME-B-2011-152-28
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/06/2011)
CVE: BORME-B-2011-124-28
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/07/2009)
CVE: BORME-B-2009-147-28