SIFASOL SL MUNICIPAL - EXTINGUIDA
Dirección social Pl de L'Ajuntament, 1
Código Postal 08230
Municipio Matadepera
Provincia Barcelona
Razón Social SIFASOL SL MUNICIPAL
CIF B60297249
Actividad
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE SIFASOL SL MUNICIPAL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE SIFASOL SL MUNICIPAL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Catalan Blasco Miguel Angel | Auditor | 10/12/2012 | 16/11/2015 |
FAURA CASAS AUDITORS CONSULTORS SL | Auditor | 18/09/2013 | 16/11/2015 |
Quer Domingo Josepa | Liquidador | 22/01/2015 | 16/11/2015 |
Solsona Garriga Mireia | Liquidador | 22/01/2015 | 16/11/2015 |
Soteras Soga Natalia | Liquidador | 22/01/2015 | 16/11/2015 |
Quer Domingo Josepa | Secretario | 05/03/2012 | 22/01/2015 |
Quer Domingo Josepa | Consejero | 05/03/2012 | 22/01/2015 |
Solsona Garriga Mireia | Presidente | 05/03/2012 | 22/01/2015 |
Solsona Garriga Mireia | Consejero | 05/03/2012 | 22/01/2015 |
Soteras Soga Natalia | Gerente | 05/03/2012 | 22/01/2015 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE SIFASOL SL MUNICIPAL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36147 , F 145, S 8, H B 130592, I/A 13 (16/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-224-08
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36147 , F 145, S 8, H B 130592, I/A 13 (16/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-224-08
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36147 , F 144, S 8, H B 130592, I/A 12 (22/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-19-08
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36147 , F 144, S 8, H B 130592, I/A 12 (22/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-19-08
Gerente
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36147 , F 144, S 8, H B 130592, I/A 12 (22/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-19-08
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36147 , F 144, S 8, H B 130592, I/A 11 (18/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-185-08
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36147 , F 144, S 8, H B 130592, I/A 10 (10/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-241-08
Gerente
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36147 , F 143, S 8, H B 130592, I/A 9 (05/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-54-08
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36147 , F 143, S 8, H B 130592, I/A 9 (05/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-54-08
- En el BORME no.25/2010 y con referencia 51710 SE OMITIO EL CESE DE DOÑA NATALIA SOTERAS SOGA COMO GERENTE
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36147 , F 141, S 8, H B 130592, I/A 6 N (19/01/2010)
CVE: BORME-A-2012-53-08