SIETEHURO SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Hug de Rocaberti, 2
Código Postal 08014
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Razón Social SIETEHURO SL
CIF B64089188
Actividad Promoción inmobiliaria
Fecha de Constitución 24/01/2006
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE SIETEHURO SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE SIETEHURO SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Capape Vidal Miguel Angel Alejandro | Apoderado | 12/06/2012 | 17/07/2018 |
COMPAS CONCURSAL SLP | Administrador Concursal | 07/05/2013 | 17/07/2018 |
Safons Vilanova Jordi | REP.ADM.CONC | 07/05/2013 | 17/07/2018 |
Capape Vidal Miguel Angel Alejandro | Secretario | 11/12/2013 | |
Capape Vidal Miguel Angel Alejandro | Consejero | 11/12/2013 | |
Capape Vidal Miguel Angel Alejandro | Consejero Delegado Mancomunado | 02/02/2011 | 11/12/2013 |
Mateo Abellan Manuel | Consejero | 11/12/2013 | |
Rodriguez Melendez Daniel | Presidente | 11/12/2013 | |
Rodriguez Melendez Daniel | Consejero | 11/12/2013 | |
Rodriguez Melendez Daniel | Consejero Delegado Mancomunado | 02/02/2011 | 11/12/2013 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE SIETEHURO SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38224 , F 55, S 8, H B 323602, I/A 10 (17/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-142-08
- JUZGADO MERCANTIL 8 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 67/2013, AUTO FIRME DE FECHA 02/07/2018, CONCLUSION DEL CONCURSO
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38224 , F 55, S 8, H B 323602, I/A 10 (17/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-142-08
- JUZGADO MERCANTIL 8 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 67/2013, AUTO FIRME DE FECHA 20/06/2014, POR EL QUE SE ACUERDA EL ARCHIVO DE LA PIEZA DE CALIFICACION DEL CONCURSO DE LA SOCIEDAD
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38224 , F 55, S 8, H B 323602, I/A 9 (21/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-140-08
- JUZGADO MERCANTIL 8 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 67/2013, AUTO FIRME DE FECHA 20/12/2013, APROBACION DEL PLAN DE LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38224 , F 54, S 8, H B 323602, I/A 8 (19/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-97-08
- Judicial
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38224 , F 54, S 8, H B 323602, I/A 7 (11/12/2013)
CVE: BORME-A-2013-241-08
- JUZGADO MERCANTIL 8 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 67/2013, DECRETO FIRME DE FECHA 21/10/2013, APERTURA DE LA FASE DE LIQUIDACION
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38224 , F 54, S 8, H B 323602, I/A 7 (11/12/2013)
CVE: BORME-A-2013-241-08
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38224 , F 54, S 8, H B 323602, I/A 7 (11/12/2013)
CVE: BORME-A-2013-241-08
- JUZGADO MERCANTIL 8 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO ABREVIADO DE CONCURSO VOLUNTARIO 67/2013,AUTO FIRME DE FECHA 18/03/2013,DECLARACION DE CONCURSO VOLUNTARIO DE LA SOCIEDAD
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38224 , F 52, S 8, H B 323602, I/A 6 (07/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-89-08
Administrador Concursal
REP.ADM.CONC
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38224 , F 52, S 8, H B 323602, I/A 6 (07/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-89-08
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38224 , F 52, S 8, H B 323602, I/A 5 (12/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-118-08