SIESTA SYSTEMS SL - EXTINGUIDA
Dirección social LUGAR AYUNTAMIENTO DE BERRIOZAR, CALLE SAN AGUSTIN
Municipio Berriozar
Provincia Navarra
Razón Social SIESTA SYSTEMS SL
CIF B31956626
Capital Social 76480.0 Euros
Actividad Fabricación de instrumentos y suministros médicos y odontológicos
Fecha de Constitución 17/03/2008
Nombres Anteriores
- SIESTA SYSTEMS SA
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE SIESTA SYSTEMS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE SIESTA SYSTEMS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Ferro Montiu Fidel Javier | Liquidador Unico | 08/03/2018 | 08/03/2018 |
Ferro Montiu Fidel Javier | Administrador Unico | 28/06/2016 | 08/03/2018 |
CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE NAVARRA | Consejero | 05/02/2013 | 27/03/2017 |
Ferro Montiu Daniel | Secretario | 05/02/2013 | 28/06/2016 |
Ferro Montiu Daniel | Consejero | 05/02/2013 | 28/06/2016 |
Ferro Montiu Fidel Javier | Presidente | 05/02/2013 | 28/06/2016 |
Ferro Montiu Fidel Javier | Consejero Delegado | 05/02/2013 | 28/06/2016 |
Ferro Montiu Fidel Javier | Consejero | 05/02/2013 | 28/06/2016 |
Fundacion Bancaria Caja Navarra | Consejero | 28/06/2016 | |
Pangua Cerrillo Santiago | Consejero | 05/02/2013 | 06/05/2014 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE SIESTA SYSTEMS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1383 , F 213, S 8, H NA 27510, I/A 12 (08/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-56-31
- Otras Causas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1383 , F 213, S 8, H NA 27510, I/A 12 (08/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-56-31
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1383 , F 213, S 8, H NA 27510, I/A 12 (08/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-56-31
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1383 , F 213, S 8, H NA 27510, I/A 12 (08/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-56-31
Administrador Unico
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1383 , F 213, S 8, H NA 27510, I/A 12 (08/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-56-31
- Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1383 , F 212, S 8, H NA 27510, I/A 11 (28/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-130-31
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1383 , F 212, S 8, H NA 27510, I/A 11 (28/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-130-31
Consejero Delegado
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1383 , F 212, S 8, H NA 27510, I/A 11 (28/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-130-31
- LUGAR AYUNTAMIENTO DE BERRIOZAR, CALLE SAN AGUSTIN (BERRIOZAR)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1383 , F 212, S 8, H NA 27510, I/A 10 (03/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-121-31
- El consejero CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE NAVARRA cambió su forma social por transformación, inicialmente en fundación de carácter especial, denominada FUNDACION CAJA NAVARRA y al fin en fundación bancaria, denominada FUNDACION BANCARIA CAJA NAVARRA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1383 , F 212, S 8, H NA 27510, I/A 9 (21/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-100-31