SIESTA RELAX SL - EXTINGUIDA
Dirección social C/ ALCALDE BUJOSA 3 BAJOS - SANTA PONSA
Municipio Calvià
Provincia Illes Balears
Razón Social SIESTA RELAX SL
CIF B57834798
Capital Social 3100.0 Euros
Fecha de Constitución 26/11/2013
Órgano Administración Administradores mancomunados
VINCULACIONES DE SIESTA RELAX SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE SIESTA RELAX SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Fiorentini Umberto | Administrador Mancomunado | 11/02/2022 | 11/04/2022 |
Sallustro Michael Christopher | Administrador Mancomunado | 11/02/2022 | 11/04/2022 |
Sallustro Michael Christopher | Liquidador | 11/04/2022 | 11/04/2022 |
Sallustro Michael Christopher | Administrador Unico | 24/12/2013 | 11/02/2022 |
ACTOS BORME DE SIESTA RELAX SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2557 , F 29, S 8, H PM 73009, I/A 3 (11/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-75-07
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2557 , F 29, S 8, H PM 73009, I/A 3 (11/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-75-07
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2557 , F 29, S 8, H PM 73009, I/A 3 (11/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-75-07
Administrador Mancomunado
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2557 , F 29, S 8, H PM 73009, I/A 3 (11/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-75-07
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Administradores mancomunados
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2557 , F 10, S 8, H PM 73009, I/A 2 (11/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-34-07
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2557 , F 10, S 8, H PM 73009, I/A 2 (11/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-34-07
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2557 , F 10, S 8, H PM 73009, I/A 2 (11/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-34-07
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2557 , F 9, S 8, H PM 73009, I/A 1 (24/12/2013)
CVE: BORME-A-2014-1-07
Dirección:C/ ALCALDE BUJOSA 3 BAJOS - SANTA PONSA (CALVIA)
Comienzo de operaciones:26/11/13
Capital:3.100,00 Euros
Objeto social:a) La compraventa e intermediación de toda clase de fincas rústicas y urbanas, la promoción y construcción sobre las mismas de toda clase de edificaciones, su rehabilitación, venta o arrendamiento no financiero, y la construcción de toda clase de obras públicas o privadas...
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2557 , F 9, S 8, H PM 73009, I/A 1 (24/12/2013)
CVE: BORME-A-2014-1-07