SIERRA MANAGEMENT NEW TECHNOLOGIES BUSINESS-SERVICOS DE COMUNICACAO EM CENTROS COMERCIAIS SA - EXTINGUIDA
Provincia Madrid
Razón Social SIERRA MANAGEMENT NEW TECHNOLOGIES BUSINESS-SERVICOS DE COMUNICACAO EM CENTROS COMERCIAIS SA
VINCULACIONES DE SIERRA MANAGEMENT NEW TECHNOLOGIES BUSINESS-SERVICOS DE COMUNICACAO EM CENTROS COMERCIAIS SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE SIERRA MANAGEMENT NEW TECHNOLOGIES BUSINESS-SERVICOS DE COMUNICACAO EM CENTROS COMERCIAIS SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
D`hommee Caupers Pedro Jose | Director General | 29/03/2011 | |
Lupi Correia De Sampaio Joao Eduardo | Director General | 12/04/2010 | 29/03/2011 |
Sanchez Calvo Francisco Javier | Director General | 12/04/2010 | 29/03/2011 |
Carmona E Costa Portela Alvaro | Director General | 12/04/2010 | |
Perez Del Pulgar Morenes Antonio | Apoderado Mancomunado | 12/04/2010 | |
Reis Do Carmo Joao Jose | Apoderado Mancomunado | 12/04/2010 | |
Santos Silva Casanova Antonio Jose | Director General | 12/04/2010 |
ACTOS BORME DE SIERRA MANAGEMENT NEW TECHNOLOGIES BUSINESS-SERVICOS DE COMUNICACAO EM CENTROS COMERCIAIS SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21677 , F 94, S 8, H M 385980, I/A 5 (29/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-69-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21677 , F 94, S 8, H M 385980, I/A 5 (29/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-69-28
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/12/2010)
CVE: BORME-B-2010-249-28
Director General
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21677 , F 93, S 8, H M 385980, I/A 4 (12/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-75-28
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21677 , F 93, S 8, H M 385980, I/A 4 (12/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-75-28
Director General
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21677 , F 93, S 8, H M 385980, I/A 4 (12/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-75-28
Director General
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21677 , F 93, S 8, H M 385980, I/A 3 (12/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-75-28
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2009)
CVE: BORME-B-2009-215-28
- 2007
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/04/2009)
CVE: BORME-B-2009-74-28
- 2006
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/04/2009)
CVE: BORME-B-2009-74-28