SIERRA JAPI SICAV - EXTINGUIDA
Dirección social Paseo Castellana, 189
Código Postal 28046
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social SIERRA JAPI SICAV
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE SIERRA JAPI SICAV
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE SIERRA JAPI SICAV
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Bankia Fondos Sociedad Gestora De Instituciones De | Entidad Gestora | 04/09/2014 | 04/03/2020 |
BANKIA SA | EntidDeposit | 31/01/2012 | 04/03/2020 |
Benedito Frances Vicente | Presidente | 22/11/2011 | 04/03/2020 |
Benedito Frances Vicente | Consejero | 22/11/2011 | 04/03/2020 |
Benedito Frances Vicente | Liquidador | 04/03/2020 | 04/03/2020 |
Benedito Palacios Paula | Consejero | 17/08/2016 | 04/03/2020 |
De La Peña Fernandez Nespral Luis | Secretario No Consejero | 14/02/2014 | 04/03/2020 |
DELOITTE AUDITORES SL | Auditor | 02/09/2009 | 04/03/2020 |
Gonzalez Ortega Juan Maria | Vicesecretario No Consejero | 14/02/2014 | 04/03/2020 |
Palacios Ferrer Maria Angeles | Consejero | 30/11/2016 | 04/03/2020 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE SIERRA JAPI SICAV
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18277 , F 212, S 8, H M 316801, I/A 28 (04/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-49-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18277 , F 212, S 8, H M 316801, I/A 28 (04/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-49-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18277 , F 212, S 8, H M 316801, I/A 28 (04/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-49-28
Auditor
Entidad Gestora
Ent.Reg.Cont
EntidDeposit
Presidente
Secretario No Consejero
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18277 , F 212, S 8, H M 316801, I/A 28 (04/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-49-28
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18277 , F 212, S 8, H M 316801, I/A 27 (22/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-165-28
- PASEO DE LA CASTELLANA 189 - 6ª PLANTA (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18277 , F 212, S 8, H M 316801, I/A 26 (20/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-163-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18277 , F 211, S 8, H M 316801, I/A 25 (15/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-242-28
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18277 , F 211, S 8, H M 316801, I/A 24 (30/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-234-28
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18277 , F 211, S 8, H M 316801, I/A 24 (30/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-234-28
Auditor
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18277 , F 211, S 8, H M 316801, I/A 23 (17/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-164-28