SIERRA BLANCA FINANZAS SA - EXTINGUIDA
Dirección social Urb Oasis de Nagueles, 25
Código Postal 29602
Municipio Marbella
Provincia Málaga
Razón Social SIERRA BLANCA FINANZAS SA
CIF A92242528
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE SIERRA BLANCA FINANZAS SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE SIERRA BLANCA FINANZAS SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Tolsada Gallego Antonio | Administrador Solidario | 22/02/2019 | 20/05/2021 |
Tolsada Gallego Antonio | Liquidador | 20/05/2021 | 20/05/2021 |
Ciria Montilla Virtudes | Administrador Unico | 09/08/2018 | 22/02/2019 |
Cardenas Martinez Francisco | Administrador Unico | 09/08/2018 |
ACTOS BORME DE SIERRA BLANCA FINANZAS SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2821, L 1734, F 3, S 8, H MA 49814, I/A 6 (20/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-99-29
- Otras Causas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2821, L 1734, F 3, S 8, H MA 49814, I/A 6 (20/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-99-29
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2821, L 1734, F 3, S 8, H MA 49814, I/A 6 (20/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-99-29
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2821, L 1734, F 3, S 8, H MA 49814, I/A 6 (20/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-99-29
- URB OASIS DE NAGUELES 25 (MARBELLA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2821, L 1734, F 3, S 8, H MA 49814, I/A 5 (22/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-43-29
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2821, L 1734, F 3, S 8, H MA 49814, I/A 5 (22/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-43-29
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2821, L 1734, F 3, S 8, H MA 49814, I/A 5 (22/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-43-29
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2821, L 1734, F 2, S 8, H MA 49814, I/A 4 (09/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-160-29
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2821, L 1734, F 2, S 8, H MA 49814, I/A 4 (09/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-160-29
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2821, L 1734, F 1, S 8, H MA 49814, I/A 1 A (09/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-35-29