SIELPINT SL - EXTINGUIDA
Dirección social Av de Catalunya, 93
Código Postal 12580
Municipio Benicarló
Provincia Castellón/Castello
Mapa Ver Mapa
Razón Social SIELPINT SL
CIF B65486276
Capital Social 3000.0 Euros
Actividad Comercio al por menor de ferretería, pintura y vidrio en establecimientos especializados
Fecha de Constitución 17/01/2011
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE SIELPINT SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE SIELPINT SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Roig Domenech Jose | Administrador Unico | 11/11/2014 | 30/10/2019 |
Roig Domenech Jose | Apoderado | 11/07/2011 | 30/10/2019 |
Roig Domenech Jose | Liquidador | 30/10/2019 | 30/10/2019 |
Roig Benito Joan | Administrador Solidario | 27/02/2013 | 11/11/2014 |
Roig Benito Joan | Administrador Unico | 03/02/2011 | 11/11/2014 |
Roig Domenech Jose | Administrador Solidario | 27/02/2013 | 11/11/2014 |
ACTOS BORME DE SIELPINT SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1661, L 1222, F 68, S 8, H CS 37038, I/A 4 (30/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-217-12
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1661, L 1222, F 68, S 8, H CS 37038, I/A 4 (30/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-217-12
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1661, L 1222, F 68, S 8, H CS 37038, I/A 4 (30/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-217-12
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1661, L 1222, F 68, S 8, H CS 37038, I/A 4 (30/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-217-12
- AVDA CATALUÑA, 93 (BENICARLO)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1661, L 1222, F 68, S 8, H CS 37038, I/A 3 (06/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-71-12
- Otras modificaciones estatutarias: Artículo de los estatutos: Modificado el Artículo 6º de los Estatutos por traslado del domicilio social
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1661, L 1222, F 68, S 8, H CS 37038, I/A 3 (06/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-71-12
- C/ NOU D'OCTUBRE 36 2 A (BENICARLO)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1661, L 1222, F 67, S 8, H CS 37038, I/A 2 (11/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-220-12
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
- Otras modificaciones estatutarias: Artículo de los estatutos: Modificado el artículo 6º de los Estatutos Sociales por traslado de domicilio. Modificar el artículo 19º de los Estatutos Sociales por retribución del órgano de administración
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1661, L 1222, F 67, S 8, H CS 37038, I/A 2 (11/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-220-12
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1661, L 1222, F 67, S 8, H CS 37038, I/A 2 (11/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-220-12
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1661, L 1222, F 67, S 8, H CS 37038, I/A 2 (11/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-220-12