SID METAL SERVICES SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Ferralla, 12
Código Postal 08755
Municipio Castellbisbal
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social SID METAL SERVICES SL
CIF B65115677
Capital Social 300000.0 Euros
Actividad Otras actividades de consultoría de gestión empresarial
Fecha de Constitución 30/04/2010
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único CELSA OPCO SA
Auditor CANAL IRANZO & ASOCIADOS SRL
VINCULACIONES DE SID METAL SERVICES SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE SID METAL SERVICES SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CANAL IRANZO & ASOCIADOS SRL | Auditor | 25/10/2010 | 29/12/2012 |
CELSA OPCO SA | Administrador Unico | 21/01/2011 | 29/12/2012 |
Herrero Clemente Silvia | Apoderado | 20/07/2010 | 29/12/2012 |
Molina Corbacho Vanesa | Apoderado | 26/11/2012 | 29/12/2012 |
Moral Torra Nuria | Apoderado | 02/08/2012 | 29/12/2012 |
Orozco Rodriguez Juan Carlos | Apoderado | 25/01/2012 | 29/12/2012 |
Orozco Rodriguez Juan Carlos | Apoderado | 20/07/2010 | 29/12/2012 |
Oteo Olive Pedro Marcelo | Apoderado | 09/12/2011 | 29/12/2012 |
Rubiralta Rubio Francesc | REPR.143 RRM | 21/01/2011 | 29/12/2012 |
Tovar Alvarz Mireya | Apoderado | 16/03/2011 | 29/12/2012 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE SID METAL SERVICES SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43346 , F 42, S 8, H B 396333, I/A 15 (29/12/2012)
CVE: BORME-A-2013-4-08
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43346 , F 41, S 8, H B 396333, I/A 14 (26/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-233-08
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43346 , F 41, S 8, H B 396333, I/A 13 (29/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-218-08
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41938 , F 155, S 8, H B 396333, I/A 12 (02/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-154-08
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41938 , F 155, S 8, H B 396333, I/A 11 (02/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-29-08
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41938 , F 154, S 8, H B 396333, I/A 10 (25/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-24-08
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41938 , F 153, S 8, H B 396333, I/A 9 (09/12/2011)
CVE: BORME-A-2011-240-08
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-191-08
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41938 , F 152, S 8, H B 396333, I/A 8 (16/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-58-08
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41938 , F 152, S 8, H B 396333, I/A 7 (27/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-25-08