SICESAL SA - EN DISOLUCION
Municipio Irun
Provincia Gipuzkoa
Razón Social SICESAL SA
CIF A20080453
Actividad Fabricación de motores y turbinas, excepto los destinados a aeronaves, vehículos automóviles y ciclomotores
Teléfono 94 363 19 32
Página Web www.sicesal.com
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE SICESAL SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE SICESAL SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Jauregi Etxebeste Iñaki De Loyola | Administrador Concursal | 26/07/2013 |
ACTOS BORME DE SICESAL SA
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:SICESAL SA
Nif:A20080453
Auto de aprobación del plan de liquidación
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL DE DONOSTIA
Número:1
Juez / Ponente:D. PEDRO JOSE MALAGON RUIZ
Parte Dispositiva:
APROBACION DEL PLAN DE LIQUIDACION
Fecha de Resolución:19/02/2014
Número Procedimiento Concursal:264/13
Datos Registrales:
Tomo:
1373
Libro:
0
Folio:
101
Hoja:
8-7515
Inscripción:
20
Fecha Inscripción28/04/2014
Registro:Registro Mercantil de Gipuzkoa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1373 , F 101, S 8, H SS 7515, I/A 20 (28/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-88-20
- Otras Causas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1373 , F 101, S 8, H SS 7515, I/A 19 (22/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-22-20
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:SICESAL SA
Nif:A20080453
Auto de apertura de la fase de liquidación
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL DE DONOSTIA
Número:1
Juez / Ponente:D. PEDRO JOSE MALAGON RUIZ
Parte Dispositiva:
FINALIZACION FASE COMUN, LA APERTURA DE LA FASE DE LIQUIDACION, DISOLUCION DE SOCIEDAD Y CESE DE ORGANO DE ADMINISTRACION DE LA SOCIEDAD
Fecha de Resolución:23/10/2013
Número Procedimiento Concursal:264/13
Datos Registrales:
Tomo:
1373
Libro:
0
Folio:
101
Hoja:
8-7515
Inscripción:
19
Fecha Inscripción22/01/2014
Registro:Registro Mercantil de Gipuzkoa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1373 , F 101, S 8, H SS 7515, I/A 19 (22/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-22-20
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1373 , F 101, S 8, H SS 7515, I/A 19 (22/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-22-20
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:SICESAL SA
Nif:A20080453
Nombramiento de administradores
Tipo:Voluntario
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL DE DONOSTIA
Número:1
Juez / Ponente:D. PEDRO JOSE MALAGON RUIZ
Fecha de Resolución:10/06/2013
Número Procedimiento Concursal:264/13
Datos Registrales:
Tomo:
1373
Libro:
0
Folio:
100
Hoja:
8-7515
Inscripción:
18
Fecha Inscripción26/07/2013
Registro:Registro Mercantil de Gipuzkoa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1373 , F 100, S 8, H SS 7515, I/A 18 (26/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-147-20
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:SICESAL SA
Nif:A20080453
Auto de declaración de concurso
Tipo Concurso:Necesario
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL DE DONOSTIA
Número:1
Juez / Ponente:D. PEDRO JOSE MALAGON RUIZ
Parte Dispositiva:
DECLARACION DE CONCURSO NECESARIO Y NOMBRAMIENTO DE ADMINISTRADOR CONCURSAL
Fecha de Resolución:10/06/2013
Número Procedimiento Concursal:264/13
Datos Registrales:
Tomo:
1373
Libro:
0
Folio:
100
Hoja:
8-7515
Inscripción:
18
Fecha Inscripción26/07/2013
Registro:Registro Mercantil de Gipuzkoa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1373 , F 100, S 8, H SS 7515, I/A 18 (26/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-147-20
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-161-20
Consejero
Presidente
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1373 , F 100, S 8, H SS 7515, I/A 17 (27/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-87-20
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1373 , F 100, S 8, H SS 7515, I/A 17 (27/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-87-20
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1373 , F 100, S 8, H SS 7515, I/A 17 (27/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-87-20