SIBERIA SOLAR SL - EXTINGUIDA
Dirección social Avda General Peron, 38
Código Postal 28020
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social SIBERIA SOLAR SL
CIF B85207231
Capital Social 500000.0 Euros
Actividad Producción de energía eléctrica de otros tipos
Fecha de Constitución 26/09/2007
Órgano Administración Administradores solidarios
Propietario HELIOS INVERSION Y PROMOCION SOLAR SL
VINCULACIONES DE SIBERIA SOLAR SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE SIBERIA SOLAR SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Franco Bilbao Jose Miguel | Administrador Solidario | 17/09/2010 | 05/01/2018 |
HELIOS INVERSION Y PROMOCION SOLAR SL | Socio Unico | 17/09/2010 | 05/01/2018 |
Lostao Unzu Jose Angel | Administrador Solidario | 17/09/2010 | 05/01/2018 |
Azaola Arteche Fernando | Apoderado | 07/02/2017 | |
Esquivias Villalobos Angel Javier | Consejero | 17/09/2010 | |
Herrero Beaumont De Jorge Gabriel Jose | Secretario | 17/09/2010 | |
Herrero Beaumont De Jorge Gabriel Jose | Consejero | 17/09/2010 | |
Martin De Bustamante Vega Rafael | Presidente | 17/09/2010 | |
Martin De Bustamante Vega Rafael | Consejero Delegado | 17/09/2010 | |
Martin De Bustamante Vega Rafael | Consejero | 17/09/2010 |
ACTOS BORME DE SIBERIA SOLAR SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29767 , F 34, S 8, H M 444927, I/A 11 (05/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-10-28
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29767 , F 34, S 8, H M 444927, I/A 11 (05/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-10-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29767 , F 34, S 8, H M 444927, I/A 11 (05/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-10-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29767 , F 34, S 8, H M 444927, I/A 10 (07/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-32-28
- Otras modificaciones estatutarias: MODIFICADOS Y REFUNDIDOS LOS ESTATUTOS SOCIALES
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24714 , F 54, S 8, H M 444927, I/A 9 (17/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-81-28
Capital Anterior: | 244.000,00 | Euros |
Aumento de capital: | 256.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 500.000,00 | Euros |
Porcentaje: | 104,92 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24714 , F 54, S 8, H M 444927, I/A 8 (25/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-232-28
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-157-28
Capital Anterior: | 4.000,00 | Euros |
Aumento de capital: | 240.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 244.000,00 | Euros |
Porcentaje: | 6.000,00 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24714 , F 53, S 8, H M 444927, I/A 7 (13/12/2010)
CVE: BORME-A-2010-244-28
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2010)
CVE: BORME-B-2010-213-28
- AVDA GENERAL PERON, Nº 38 (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24714 , F 52, S 8, H M 444927, I/A 6 (17/09/2010)
CVE: BORME-A-2010-188-28