SIBARITA ESTUDIO SL - EXTINGUIDA
Dirección social Ctra Valencia-Ademuz, Km. 20,8
Código Postal 46185
Municipio La Pobla de Vallbona
Provincia Valencia
Mapa Ver Mapa
Razón Social SIBARITA ESTUDIO SL
CIF B98329964
Capital Social 3600.0 Euros
Actividad Agencias de publicidad
Fecha de Constitución 02/03/2011
Página Web www.sibaritaestudio.com
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE SIBARITA ESTUDIO SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE SIBARITA ESTUDIO SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Cortes Klopf Alexandra | Apoderado | 08/03/2013 | 21/06/2016 |
Cortes Ros David | Administrador Unico | 24/03/2011 | 21/06/2016 |
Cortes Ros David | Liquidador Unico | 21/06/2016 | 21/06/2016 |
ACTOS BORME DE SIBARITA ESTUDIO SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9298, L 6580, F 63, S 8, H V 142765, I/A 4 (21/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-122-46
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9298, L 6580, F 63, S 8, H V 142765, I/A 4 (21/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-122-46
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9298, L 6580, F 63, S 8, H V 142765, I/A 4 (21/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-122-46
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9298, L 6580, F 63, S 8, H V 142765, I/A 4 (21/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-122-46
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9298, L 6580, F 63, S 8, H V 142765, I/A 4 (21/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-122-46
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9298, L 6580, F 62, S 8, H V 142765, I/A 3 (08/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-52-46
- CTRA VALENCIA ADEMUZ Km 20,8 - APARTADO DE CORREOS (POBLA DE VALLBONA (LA))
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9298, L 6580, F 62, S 8, H V 142765, I/A 2 (09/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-56-46
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9298, L 6580, F 60, S 8, H V 142765, I/A 1 (24/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-65-46
Dirección:AVDA PEREZ GALDOS 41 25 (VALENCIA)
Comienzo de operaciones:02/03/11
Capital:3.600,00 Euros
Objeto social:La prestación de servicios de marketing a empresas, el diseño y creación de páginas web, los servicios de rotulación, señaléctica, implantación de software en empresas, posicionamiento en internet, distribución de pizarras led y la distribución de productos para rotulación. La fabricación, importaci
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9298, L 6580, F 60, S 8, H V 142765, I/A 1 (24/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-65-46