SIBARICHO SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Balmes, 225
Código Postal 08006
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social SIBARICHO SL
CIF B65536013
Capital Social 3000.0 Euros
Actividad Comercio al por menor de pan y productos de panadería, confitería y pastelería en establecimientos especializados
Fecha de Constitución 24/03/2011
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE SIBARICHO SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE SIBARICHO SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Aguilar Gilabert Eugenio | Liquidador | 17/07/2018 | 22/02/2019 |
Cruylles De Peratallada De Miguel Reyes | Liquidador | 17/07/2018 | 22/02/2019 |
Vidal-ribas Cid Alejandro | Liquidador | 17/07/2018 | 22/02/2019 |
Aguilar Gilabert Eugenio | Consejero | 12/04/2011 | 17/07/2018 |
Aguilar Gilabert Eugenio | Consejero Delegado | 12/04/2011 | 17/07/2018 |
Aguilar Gilabert Jose | Vicepresidente | 12/04/2011 | 17/07/2018 |
Aguilar Gilabert Jose | Consejero | 12/04/2011 | 17/07/2018 |
Cruylles De Peratallada De Miguel Reyes | Secretario | 17/07/2018 | 17/07/2018 |
Cruylles De Peratallada De Miguel Reyes | Consejero | 17/07/2018 | 17/07/2018 |
De Miguel Coll Pedro | Secretario | 31/07/2012 | 17/07/2018 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE SIBARICHO SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42497 , F 182, S 8, H B 407518, I/A 5 (22/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-42-08
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42497 , F 182, S 8, H B 407518, I/A 5 (22/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-42-08
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42497 , F 181, S 8, H B 407518, I/A 4 (17/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-142-08
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42497 , F 181, S 8, H B 407518, I/A 4 (17/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-142-08
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42497 , F 181, S 8, H B 407518, I/A 4 (17/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-142-08
Consejero
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42497 , F 181, S 8, H B 407518, I/A 3 (17/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-142-08
Consejero Delegado
Consejero
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42497 , F 181, S 8, H B 407518, I/A 3 (17/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-142-08
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42497 , F 181, S 8, H B 407518, I/A 2 (31/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-153-08
Consejero
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42497 , F 181, S 8, H B 407518, I/A 2 (31/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-153-08
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42497 , F 177, S 8, H B 407518, I/A 1 (12/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-81-08