SI. C. K FOR FOOD SL - EXTINGUIDA
Dirección social Rbla Poblenou, 127
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Razón Social SI. C. K FOR FOOD SL
CIF B66592874
Capital Social 3243.0 Euros
Fecha de Constitución 05/08/2015
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE SI. C. K FOR FOOD SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE SI. C. K FOR FOOD SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Chiara Vignali | Liquidador | 25/03/2021 | 25/03/2021 |
Chiara Vignali | Administrador Unico | 22/11/2018 | 25/03/2021 |
Cristiano Ivan Pavia | Apoderado Solidario | 28/09/2015 | 25/03/2021 |
Cristiano Ivan Pavia | Administrador Unico | 13/05/2016 | 22/11/2018 |
Simone Carena | Administrador Unico | 25/08/2015 | 13/05/2016 |
ACTOS BORME DE SI. C. K FOR FOOD SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44970 , F 65, S 8, H B 472811, I/A 6 (25/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-64-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44970 , F 65, S 8, H B 472811, I/A 6 (25/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-64-08
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44970 , F 65, S 8, H B 472811, I/A 6 (25/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-64-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44970 , F 65, S 8, H B 472811, I/A 5 (22/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-231-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44970 , F 65, S 8, H B 472811, I/A 5 (22/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-231-08
Capital Anterior: | 3.000,00 | Euros |
Aumento de capital: | 243,00 | Euros |
Capital Actual: | 3.243,00 | Euros |
Porcentaje: | 8,10 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44970 , F 65, S 8, H B 472811, I/A 4 (27/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-46-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44970 , F 64, S 8, H B 472811, I/A 3 (13/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-98-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44970 , F 64, S 8, H B 472811, I/A 3 (13/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-98-08
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44970 , F 64, S 8, H B 472811, I/A 2 (28/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-190-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44970 , F 63, S 8, H B 472811, I/A 1 (25/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-167-08